VILAR IBORRA VALERIANO
Informe ejecutivo de VILAR IBORRA VALERIANO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VILAR IBORRA VALERIANO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DIRESNACK SL | Administrador Solidario | 31/10/2023 | |
TRANSVIPE SL | Administrador Solidario | 17/03/2016 | |
AUDIBE DISTRIBUCIONES SA | Administrador Solidario | 01/12/2010 | |
DRYCER SA | Administrador Solidario | 05/08/2009 |
VINCULACIONES DE VILAR IBORRA VALERIANO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILAR IBORRA VALERIANO
Empresa: AUDIBE DISTRIBUCIONES SA
Administrador Solidario
- Vilar Iborra Maria Del Carmen
- Vilar Iborra Valeriano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 25169, I/A 20 (19/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-144-46
Empresa: DRYCER SA
Administrador Solidario
- Vilar Iborra Maria Del Carmen
- Vilar Iborra Valeriano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 20882, I/A 15 (17/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-142-46
Empresa: DIRESNACK SL
Administrador Solidario
- Vilar Iborra Maria Del Carmen
- Vilar Iborra Valeriano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11460, L 8738, F 181, S 8, H V 213985, I/A 1 (31/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-213-46
Empresa: AUDIBE DISTRIBUCIONES SA
Administrador Solidario
- Vilar Iborra Maria Del Carmen
- Vilar Iborra Valeriano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4464, L 1776, F 47, S 8, H V 25169, I/A 17 (22/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-230-46
Empresa: DRYCER SA
Administrador Solidario
- Vilar Iborra Maria Del Carmen
- Vilar Iborra Valeriano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4239, L 1551, F 54, S 8, H V 20882, I/A 13 (16/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-161-46
Empresa: TRANSVIPE SL
Administrador Solidario
- Vilar Iborra Maria Del Carmen
- Vilar Iborra Valeriano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2941, L 257, F 23, S 8, H V 3738, I/A 8 (17/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-58-46
Empresa: TRANSVIPE SL
Administrador Solidario
- Vilar Iborra Maria Del Carmen
- Vilar Iborra Valeriano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2941, L 257, F 23, S 8, H V 3738, I/A 8 (17/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-58-46
Empresa: AUDIBE DISTRIBUCIONES SA
Administrador Solidario
- Vilar Iborra Maria Del Carmen
- Vilar Iborra Valeriano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4464, L 1776, F 47, S 8, H V 25169, I/A 16 (02/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-172-46
Empresa: DRYCER SA
Administrador Solidario
- Vilar Iborra Maria Del Carmen
- Vilar Iborra Valeriano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4239, L 1551, F 54, S 8, H V 20882, I/A 12 (11/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-156-46
Empresa: DISTRIBUCIONES REGION ESTE SA
Consejero Delegado
- Vilar Iborra Valeriano
Consejero
- AUDIBE DISTRIBUCIONES SA
- BMD CONSULTING SL
- Vilar Iborra Valeriano
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4413, L 1725, F 10, S 8, H V 23995, I/A 24 (08/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-155-46
VER MAS ACTOS
Información de VILAR IBORRA VALERIANO
Mostramos los datos de VILAR IBORRA VALERIANO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILAR IBORRA VALERIANO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos