BUENO PALANCA VICENTE JOSE
Informe ejecutivo de BUENO PALANCA VICENTE JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BUENO PALANCA VICENTE JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DISTRIBUCIONES REGION ESTE SA | Secretario No Consejero | 20/11/2019 |
VINCULACIONES DE BUENO PALANCA VICENTE JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BUENO PALANCA VICENTE JOSE
Empresa: DISTRIBUCIONES REGION ESTE SA
Secretario No Consejero
- Bueno Palanca Vicente Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 23995, I/A 31 (25/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-147-46
Empresa: DISTRIBUCIONES REGION ESTE SA
Secretario No Consejero
- Bueno Palanca Vicente Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4413, L 1725, F 10, S 8, H V 23995, I/A 26 (20/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-228-46
Empresa: DISTRIBUCIONES REGION ESTE SA
Secretario
- Bueno Palanca Vicente Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4413, L 1725, F 10, S 8, H V 23995, I/A 26 (20/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-228-46
Empresa: DISTRIBUCIONES REGION ESTE SA
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
- Bueno Palanca Vicente Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4413, L 1725, F 10, S 8, H V 23995, I/A 24 (08/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-155-46
Empresa: DISTRIBUCIONES REGION ESTE SA
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
- Bueno Palanca Vicente Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4413, L 1725, F 10, S 8, H V 23995, I/A 24 (08/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-155-46
Empresa: DISTRIBUCIONES REGION ESTE SA
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
- Bueno Palanca Vicente Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4413, L 1725, F 9, S 8, H V 23995, I/A 22 (19/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-229-46
Empresa: DISTRIBUCIONES REGION ESTE SA
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
- Bueno Palanca Vicente Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4413, L 1725, F 9, S 8, H V 23995, I/A 22 (19/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-229-46
Información de BUENO PALANCA VICENTE JOSE
Mostramos los datos de BUENO PALANCA VICENTE JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BUENO PALANCA VICENTE JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos