VILAR BADENAS JOSE ROBERTO
Informe ejecutivo de VILAR BADENAS JOSE ROBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE VILAR BADENAS JOSE ROBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COCEFORN SL | Administrador Solidario | 07/08/2012 |
VINCULACIONES DE VILAR BADENAS JOSE ROBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILAR BADENAS JOSE ROBERTO
Empresa: COCEFORN SL
Administrador Solidario
- Vilar Badenas Francisco Luis
- Vilar Badenas Jose Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 847, L 414, F 164, S 8, H CS 11364, I/A 9 (07/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-179-12
Empresa: UTILES CERAMICOS SA
Apoderado
- Vilar Badenas Jose Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 634, L 201, F 7, S 8, H CS 5363, I/A 25 (04/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-12
Administrador Solidario
- Fontana Giulio
- Vilar Badenas Jose Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1487, L 1049, F 168, S 8, H CS 30513, I/A 5 (30/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-25-12
Empresa: COCEFORN SL
Administrador Solidario
- Vilar Badenas Francisco Luis
- Vilar Badenas Jose Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 847, L 414, F 163, S 8, H CS 11364, I/A 7 (07/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-156-12
Empresa: UTILES CERAMICOS SA
Apoderado
- Vilar Badenas Jose Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 634, L 201, F 5, S 8, H CS 5363, I/A 21 (24/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-2-12
Empresa: UTILES CERAMICOS SA
Administrador Solidario
- Vilar Badenas Francisco Luis
- Vilar Badenas Jose Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 634, L 201, F 4, S 8, H CS 5363, I/A 20 (17/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-60-12
Empresa: CINTAS DE MOVIMENTACION CASTELLON SL
Liquidador
- Vilar Badenas Jose Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 904, L 469, F 198, S 8, H CS 12994, I/A 7 (06/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-220-12
Empresa: CINTAS DE MOVIMENTACION CASTELLON SL
Administrador Unico
- Vilar Badenas Jose Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 904, L 469, F 198, S 8, H CS 12994, I/A 7 (06/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-220-12
Información de VILAR BADENAS JOSE ROBERTO
Mostramos los datos de VILAR BADENAS JOSE ROBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILAR BADENAS JOSE ROBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos