VILAR BADENAS FRANCISCO LUIS
Informe ejecutivo de VILAR BADENAS FRANCISCO LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VILAR BADENAS FRANCISCO LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COCEFORN SL | Administrador Solidario | 07/08/2012 |
VINCULACIONES DE VILAR BADENAS FRANCISCO LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILAR BADENAS FRANCISCO LUIS
Empresa: COCEFORN SL
Administrador Solidario
- Vilar Badenas Francisco Luis
- Vilar Badenas Jose Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 847, L 414, F 164, S 8, H CS 11364, I/A 9 (07/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-179-12
Administrador Unico
- Vilar Badenas Francisco Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1487, L 1049, F 169, S 8, H CS 30513, I/A 6 (04/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-12
Empresa: UTILES CERAMICOS SA
Administrador Unico
- Vilar Badenas Francisco Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 634, L 201, F 5, S 8, H CS 5363, I/A 24 (20/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-22-12
Administrador Unico
- Vilar Badenas Francisco Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1487, L 1049, F 168, S 8, H CS 30513, I/A 5 (30/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-25-12
Empresa: COCEFORN SL
Administrador Solidario
- Vilar Badenas Francisco Luis
- Vilar Badenas Jose Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 847, L 414, F 163, S 8, H CS 11364, I/A 7 (07/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-156-12
Empresa: UTILES CERAMICOS SA
Administrador Unico
- Vilar Badenas Francisco Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 634, L 201, F 4, S 8, H CS 5363, I/A 20 (17/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-60-12
Empresa: UTILES CERAMICOS SA
Administrador Solidario
- Vilar Badenas Francisco Luis
- Vilar Badenas Jose Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 634, L 201, F 4, S 8, H CS 5363, I/A 20 (17/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-60-12
Información de VILAR BADENAS FRANCISCO LUIS
Mostramos los datos de VILAR BADENAS FRANCISCO LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILAR BADENAS FRANCISCO LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos