VILA VIDAL JOSE TOMAS
Informe ejecutivo de VILA VIDAL JOSE TOMAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VILA VIDAL JOSE TOMAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VILALCO SA | Presidente | 19/12/2022 | |
VILALCO SA | Consejero | 19/12/2022 | |
CASA VILA SL | Presidente | 18/05/2012 | |
CASA VILA SL | Consejero | 18/05/2012 |
VINCULACIONES DE VILA VIDAL JOSE TOMAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILA VIDAL JOSE TOMAS
Empresa: VILALCO SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Vila Abraham Jose Antonio
- Vila Vidal Antonio Miguel
- Vila Vidal Jose Tomas
Presidente
- Vila Vidal Jose Tomas
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2705 , F 181, S 8, H PM 6184, I/A 8 (19/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-244-07
Empresa: VILALCO SA
Consejero Delegado
Consejero
- Vila Abraham Jose Antonio
- Vila Vidal Antonio Miguel
- Vila Vidal Jose Tomas
Presidente
- Vila Vidal Jose Tomas
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2705 , F 181, S 8, H PM 6184, I/A 8 (19/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-244-07
Empresa: VILALCO SA
Consejero Delegado
- Vila Vidal Jose Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2705 , F 181, S 8, H PM 6184, I/A 7 (12/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-54-07
Empresa: CASA VILA SL
Consejero Delegado Solidario
- Vila Vidal Jose Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2391 , F 38, S 8, H PM 9096, I/A 13 (12/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-35-07
Empresa: VILALCO SA
Consejero Delegado
- Vila Vidal Jose Tomas
Consejero
- Vila Abraham Jose Antonio
- Vila Vidal Antonio Miguel
- Vila Vidal Jose Tomas
Presidente
- Vila Vidal Jose Tomas
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 933 , F 134, S 8, H PM 6184, I/A 6 (19/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-79-07
Empresa: VILALCO SA
Consejero Delegado Solidario
- Vila Vidal Jose Tomas
Consejero
- Vila Abraham Jose Antonio
- Vila Vidal Antonio Miguel
- Vila Vidal Jose Tomas
Presidente
- Vila Vidal Jose Tomas
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 933 , F 134, S 8, H PM 6184, I/A 6 (19/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-79-07
Empresa: VILALCO SA
Consejero Delegado Solidario
- Vila Vidal Jose Tomas
Consejero
- Vila Abraham Jose Antonio
- Vila Vidal Antonio Miguel
- Vila Vidal Jose Tomas
Presidente
- Vila Vidal Jose Tomas
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 933 , F 134, S 8, H PM 6184, I/A 5 (06/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-137-07
Empresa: CASA VILA SL
Consejero Delegado Solidario
- Vila Vidal Jose Tomas
Consejero
- Vila Abraham Jose Antonio
- Vila Vidal Antonio Miguel
- Vila Vidal Jose Tomas
Presidente
- Vila Vidal Jose Tomas
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2391 , F 38, S 8, H PM 9096, I/A 12 (18/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-101-07
Empresa: CASA VILA SL
Consejero Delegado
- Vila Vidal Jose Tomas
Consejero
- Vila Abraham Jose Antonio
- Vila Alcover Antonio
- Vila Vidal Antonio Miguel
- Vila Vidal Jose Tomas
Presidente
Secretario
- Vila Vidal Jose Tomas
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2391 , F 38, S 8, H PM 9096, I/A 12 (18/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-101-07
Empresa: CASA VILA SA
Consejero Delegado
- Vila Vidal Jose Tomas
Consejero
- Vila Abraham Jose Antonio
- Vila Alcover Antonio
- Vila Vidal Antonio Miguel
- Vila Vidal Jose Tomas
Presidente
Secretario
- Vila Vidal Jose Tomas
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 998 , F 219, S 8, H PM 9096, I/A 10 (30/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-133-07
VER MAS ACTOS
Información de VILA VIDAL JOSE TOMAS
Mostramos los datos de VILA VIDAL JOSE TOMAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILA VIDAL JOSE TOMAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos