VILA VIDAL ANTONIO MIGUEL
Informe ejecutivo de VILA VIDAL ANTONIO MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VILA VIDAL ANTONIO MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VILALCO SA | Vicepresidente | 19/12/2022 | |
VILALCO SA | Consejero | 19/12/2022 | |
CASA VILA SL | Secretario | 18/05/2012 | |
CASA VILA SL | Consejero | 18/05/2012 |
VINCULACIONES DE VILA VIDAL ANTONIO MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILA VIDAL ANTONIO MIGUEL
Empresa: VILALCO SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Vila Abraham Jose Antonio
- Vila Vidal Antonio Miguel
- Vila Vidal Jose Tomas
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Vila Vidal Antonio Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2705 , F 181, S 8, H PM 6184, I/A 8 (19/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-244-07
Empresa: VILALCO SA
Consejero Delegado
Consejero
- Vila Abraham Jose Antonio
- Vila Vidal Antonio Miguel
- Vila Vidal Jose Tomas
Presidente
Secretario
- Vila Vidal Antonio Miguel
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2705 , F 181, S 8, H PM 6184, I/A 8 (19/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-244-07
Empresa: VILALCO SA
Consejero Delegado
Consejero
- Vila Abraham Jose Antonio
- Vila Vidal Antonio Miguel
- Vila Vidal Jose Tomas
Presidente
Secretario
- Vila Vidal Antonio Miguel
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 933 , F 134, S 8, H PM 6184, I/A 6 (19/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-79-07
Empresa: VILALCO SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Vila Abraham Jose Antonio
- Vila Vidal Antonio Miguel
- Vila Vidal Jose Tomas
Presidente
Secretario
- Vila Vidal Antonio Miguel
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 933 , F 134, S 8, H PM 6184, I/A 6 (19/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-79-07
Empresa: VILALCO SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Vila Abraham Jose Antonio
- Vila Vidal Antonio Miguel
- Vila Vidal Jose Tomas
Presidente
Secretario
- Vila Vidal Antonio Miguel
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 933 , F 134, S 8, H PM 6184, I/A 5 (06/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-137-07
Empresa: CASA VILA SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Vila Abraham Jose Antonio
- Vila Vidal Antonio Miguel
- Vila Vidal Jose Tomas
Presidente
Secretario
- Vila Vidal Antonio Miguel
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2391 , F 38, S 8, H PM 9096, I/A 12 (18/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-101-07
Empresa: CASA VILA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Vila Abraham Jose Antonio
- Vila Alcover Antonio
- Vila Vidal Antonio Miguel
- Vila Vidal Jose Tomas
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
- Vila Vidal Antonio Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2391 , F 38, S 8, H PM 9096, I/A 12 (18/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-101-07
Empresa: CASA VILA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Vila Abraham Jose Antonio
- Vila Alcover Antonio
- Vila Vidal Antonio Miguel
- Vila Vidal Jose Tomas
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
- Vila Vidal Antonio Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 998 , F 219, S 8, H PM 9096, I/A 10 (30/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-133-07
Información de VILA VIDAL ANTONIO MIGUEL
Mostramos los datos de VILA VIDAL ANTONIO MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILA VIDAL ANTONIO MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos