VILA VIDAL ANTONIO
Informe ejecutivo de VILA VIDAL ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE VILA VIDAL ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SUMINISTROS INDUSTRIALES Y ELECTRICOS DOS D. C. SL | Socio Unico | 19/09/2023 | 27/09/2023 |
VILALCO SA | Consejero | 06/07/2012 | |
CASA VILA SL | Consejero | 30/06/2009 |
VINCULACIONES DE VILA VIDAL ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILA VIDAL ANTONIO
Socio Único
- Vila Vidal Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3026 , F 30, S 8, H A 97520, I/A 3 (19/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-186-03
Empresa: VILALCO SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 933 , F 134, S 8, H PM 6184, I/A 5 (06/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-137-07
Empresa: CASA VILA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Vila Abraham Jose Antonio
- Vila Alcover Antonio
- Vila Alcover Sebastian
- Vila Vidal Antonio
- Vila Vidal Jose Tomas
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 998 , F 219, S 8, H PM 9096, I/A 10 (30/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-133-07
Información de VILA VIDAL ANTONIO
Mostramos los datos de VILA VIDAL ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILA VIDAL ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos