VILA ROMERO MARIA MONTSERRAT
Informe ejecutivo de VILA ROMERO MARIA MONTSERRAT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VILA ROMERO MARIA MONTSERRAT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONS WILDMAN SL | Administrador Mancomunado | 23/11/2012 | 23/06/2023 |
IMMO-QUATREVENTS SL | Administrador Mancomunado | 25/07/2013 | 23/02/2016 |
VINCULACIONES DE VILA ROMERO MARIA MONTSERRAT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILA ROMERO MARIA MONTSERRAT
Empresa: INVERSIONS WILDMAN SL
Administrador Mancomunado
- Vila Romero Jordi
- Vila Romero Maria Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42855 , F 94, S 8, H B 415899, I/A 4 (23/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-125-08
Empresa: IMMO-QUATREVENTS SL
Administrador Mancomunado
- Vila Romero Jordi
- Vila Romero Maria Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43876 , F 51, S 8, H B 440690, I/A 2 (23/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-41-08
Empresa: IMMO-QUATREVENTS SL
Administrador Mancomunado
- Vila Romero Jordi
- Vila Romero Maria Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43876 , F 51, S 8, H B 440690, I/A 1 (25/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-146-08
Empresa: INVERSIONS WILDMAN SL
Administrador Mancomunado
- Vila Romero Jordi
- Vila Romero Maria Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42855 , F 92, S 8, H B 415899, I/A 2 (23/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-232-08
Información de VILA ROMERO MARIA MONTSERRAT
Mostramos los datos de VILA ROMERO MARIA MONTSERRAT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILA ROMERO MARIA MONTSERRAT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos