VILA ROMERO JORDI
Informe ejecutivo de VILA ROMERO JORDI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VILA ROMERO JORDI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONS WILDMAN SL | Administrador Unico | 23/06/2023 | |
VOLTOM PROJECTS SL | Administrador Unico | 11/03/2019 | |
NORANTA-NOU PER CENT CONSTRUCCIO I PROJECTES SL | Administrador Solidario | 24/12/2018 | |
IMMO-QUATREVENTS SL | Administrador Unico | 23/02/2016 |
VINCULACIONES DE VILA ROMERO JORDI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILA ROMERO JORDI
Empresa: INVERSIONS WILDMAN SL
Administrador Unico
- Vila Romero Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42855 , F 94, S 8, H B 415899, I/A 4 (23/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-125-08
Empresa: INVERSIONS WILDMAN SL
Administrador Mancomunado
- Vila Romero Jordi
- Vila Romero Maria Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42855 , F 94, S 8, H B 415899, I/A 4 (23/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-125-08
Empresa: GORU NEGUI SL
Administrador Unico
- Vila Romero Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43702 , F 189, S 8, H B 435949, I/A 4 (11/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-54-08
Administrador Solidario
- Sala Picola Marti
- Vila Romero Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46678 , F 154, S 8, H B 527524, I/A 1 (24/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-3-08
Empresa: IMMO-QUATREVENTS SL
Administrador Unico
- Vila Romero Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43876 , F 51, S 8, H B 440690, I/A 2 (23/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-41-08
Empresa: IMMO-QUATREVENTS SL
Administrador Mancomunado
- Vila Romero Jordi
- Vila Romero Maria Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43876 , F 51, S 8, H B 440690, I/A 2 (23/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-41-08
Empresa: IMMO-QUATREVENTS SL
Administrador Mancomunado
- Vila Romero Jordi
- Vila Romero Maria Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43876 , F 51, S 8, H B 440690, I/A 1 (25/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-146-08
Empresa: INVERSIONS WILDMAN SL
Administrador Mancomunado
- Vila Romero Jordi
- Vila Romero Maria Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42855 , F 92, S 8, H B 415899, I/A 2 (23/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-232-08
Información de VILA ROMERO JORDI
Mostramos los datos de VILA ROMERO JORDI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILA ROMERO JORDI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos