VILA MONTCUNILL MARIA DOLORES
Informe ejecutivo de VILA MONTCUNILL MARIA DOLORES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE VILA MONTCUNILL MARIA DOLORES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LA SIRENA ALIMENTACION CONGELADA SA | Apoderado | 07/07/2017 | |
MARTIFUSGAB SL | Apoderado | 26/02/2009 | 22/07/2016 |
ALISAL INVERSIONES SL | Apoderado | 04/11/2010 | 24/03/2016 |
LA SIRENA ALIMENTACION CONGELADA SA | Apoderado | 26/02/2009 | 22/05/2009 |
VINCULACIONES DE VILA MONTCUNILL MARIA DOLORES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILA MONTCUNILL MARIA DOLORES
Empresa: LA SIRENA ALIMENTACION CONGELADA SL
Apoderado
- Pique Duran Lluis
- Vila Montcunill Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45561 , F 62, S 8, H B 313899, I/A 113 (07/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-133-08
Empresa: ALISAL INVERSIONES SL
Apoderado
- Casabella Formatje Francesc
- Garcia Leon Maria Del Mar
- Pique Duran Lluis
- Ricoy Luviano Martin Leonardo
- Vila Montcunill Maria Dolores
- Zaragoza Gras Jose Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41853 , F 3, S 8, H B 399322, I/A 2 (04/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-221-08
Empresa: LA SIRENA ALIMENTACION CONGELADA SL
Apoderado
- Vila Montcunill Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41091 , F 65, S 8, H B 313899, I/A 69 (22/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-103-08
Empresa: MARTIFUSGAB SL
Apoderado
- Casabella Formatje Francesc
- Pique Duran Lluis
- Ricoy Luviano Martin
- Vila Montcunill Maria Dolores
- Zaragoza Gras Jose Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39175 , F 183, S 8, H B 314604, I/A 20 (26/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-47-08
Empresa: LA SIRENA ALIMENTACION CONGELADA SL
Apoderado
- Casabella Formatje Francesc
- Parera Sanglas Baltasar
- Pique Duran Lluis
- Ricoy Luviano Martin Leonardo
- Vila Montcunill Maria Dolores
- Zaragoza Gras Jose Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38351 , F 225, S 8, H B 313899, I/A 47 (26/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-47-08
Información de VILA MONTCUNILL MARIA DOLORES
Mostramos los datos de VILA MONTCUNILL MARIA DOLORES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILA MONTCUNILL MARIA DOLORES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos