RICOY LUVIANO MARTIN
Informe ejecutivo de RICOY LUVIANO MARTIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 18
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE RICOY LUVIANO MARTIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO MOBILIARIO DEL UROLA SL | Consejero | 18/09/2012 | 06/03/2013 |
MARTIFUSGAB SL | Vicepresidente | 17/05/2011 | 31/01/2013 |
ALISAL INVERSIONES SL | Vicepresidente | 18/05/2011 | 31/01/2013 |
ALISAL INVERSIONES SL | Consejero | 23/04/2010 | 31/01/2013 |
GRUPO MOBILIARIO DEL UROLA SL | Consejero | 24/02/2010 | 18/09/2012 |
YUGUREDA SL | Apoderado | 18/01/2012 | |
ALISAL INVERSIONES SL | Presidente | 23/04/2010 | 18/05/2011 |
MARTIFUSGAB SL | Apoderado | 26/02/2009 | 17/05/2011 |
GENERAL DE BOMBEO DE HORMIGON SL | Apoderado | 30/06/2009 | 11/03/2010 |
GENERAL DE BOMBEO DE HORMIGON SL | Presidente | 03/08/2009 | 11/03/2010 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE RICOY LUVIANO MARTIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RICOY LUVIANO MARTIN
Empresa: XEY CORPORACION EMPRESARIAL SL
Consejero
- DESTI TERRANOVA SL
- Ricoy Luviano Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2567 , F 105, S 8, H SS 24230, I/A 31 (06/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-52-20
Empresa: ALISAL INVERSIONES SL
Consejero
- Gallo Martinez Pablo
- Nueno Iniesta Jose Luis
- Ricoy Luviano Martin
Vicepresidente
- Ricoy Luviano Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43556 , F 61, S 8, H B 399322, I/A 6 (31/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-27-08
Empresa: MARTIFUSGAB SL
Consejero
Vicepresidente
- Ricoy Luviano Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43556 , F 41, S 8, H B 314604, I/A 34 (31/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-27-08
Empresa: XEY CORPORACION EMPRESARIAL SL
Consejero
- CEÑETA 2001 SL
- Ricoy Luviano Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2567 , F 103, S 8, H SS 24230, I/A 27 (18/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-187-20
Empresa: XEY CORPORACION EMPRESARIAL SL
Consejero
- Ricoy Luviano Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2567 , F 103, S 8, H SS 24230, I/A 27 (18/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-187-20
Empresa: YUGUREDA SL
Apoderado
- Castillo Elizalde Carlos
- Gomez Garcia Oscar
- Lafuente Leston Ramon
- Quemada Saenz-badillo Jorge
- Ricoy Luviano Martin
- Ricoy Luviano Martin
- Ricoy Luviano Martin
- Rumbo Ramos German
- Rumbo Ramos German
- Rumbo Ramos German
- Uria Algora Cesar
- Uria Algora Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21451 , F 209, S 8, H M 381492, I/A 14 (18/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-21-28
Empresa: ALISAL INVERSIONES SL
Presidente
Vicepresidente
- Ricoy Luviano Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41853 , F 8, S 8, H B 399322, I/A 4 (18/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-102-08
Empresa: ALISAL INVERSIONES SL
Apoderado
Presidente
- Ricoy Luviano Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41853 , F 8, S 8, H B 399322, I/A 4 (18/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-102-08
Empresa: MARTIFUSGAB SL
Presidente
Vicepresidente
- Ricoy Luviano Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39175 , F 189, S 8, H B 314604, I/A 27 (17/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-101-08
Empresa: MARTIFUSGAB SL
Apoderado
- Ricoy Luviano Martin
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39175 , F 189, S 8, H B 314604, I/A 27 (17/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-101-08
VER MAS ACTOS
Información de RICOY LUVIANO MARTIN
Mostramos los datos de RICOY LUVIANO MARTIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RICOY LUVIANO MARTIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos