VILA GUTIERREZ PIEDAD
Informe ejecutivo de VILA GUTIERREZ PIEDAD
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE VILA GUTIERREZ PIEDAD
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MUEBLES HERMANOS RODRIGO SA | Administrador Unico | 02/03/2012 |
VINCULACIONES DE VILA GUTIERREZ PIEDAD
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILA GUTIERREZ PIEDAD
Empresa: MUEBLES HERMANOS RODRIGO SA
Administrador Unico
- Vila Gutierrez Piedad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3727, L 1039, F 200, S 8, H V 14246, I/A 14 (02/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-51-46
Empresa: EL REY DEL SOFA SL
Apoderado
- Vila Gutierrez Piedad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4542, L 1853, F 101, S 8, H V 26982, I/A 8 (01/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-29-46
Empresa: TEMUSU SL
Apoderado
- Vila Gutierrez Piedad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3217, L 531, F 216, S 8, H V 7486, I/A 9 (26/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-25-46
Empresa: R S XATIVA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Rodrigo Vila Piedad
- Vila Baixauli Sylvia
- Vila Gutierrez Francisco
- Vila Gutierrez Piedad
Presidente
- Vila Gutierrez Piedad
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4681, L 1991, F 27, S 8, H V 30026, I/A 7 (07/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-136-46
Información de VILA GUTIERREZ PIEDAD
Mostramos los datos de VILA GUTIERREZ PIEDAD que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILA GUTIERREZ PIEDAD, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos