VILA GUTIERREZ FRANCISCO
Informe ejecutivo de VILA GUTIERREZ FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VILA GUTIERREZ FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANCO MEDIOLANUM SA | Apoderado | 28/09/2023 | |
EL REY DEL SOFA SL | Socio Unico | 01/02/2012 | |
R S XATIVA SA | Socio Unico | 26/01/2012 | |
TEMUSU SL | Socio Unico | 26/01/2012 | |
R S XATIVA SA | Administrador Unico | 07/07/2011 |
VINCULACIONES DE VILA GUTIERREZ FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILA GUTIERREZ FRANCISCO
Empresa: BANCO MEDIOLANUM SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10379, L 7660, F 166, S 8, H V 178506, I/A 369 (28/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-191-46
Empresa: R S XATIVA SA
Administrador Unico
- Vila Gutierrez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4681, L 1991, F 29, S 8, H V 30026, I/A 10 (30/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-130-46
Empresa: R S XATIVA SA
Administrador Unico
- Vila Gutierrez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4681, L 1991, F 28, S 8, H V 30026, I/A 9 (04/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-8-46
Empresa: EL REY DEL SOFA SL
Socio Único
- Vila Gutierrez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4542, L 1853, F 101, S 8, H V 26982, I/A 7 (01/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-29-46
Empresa: TEMUSU SL
Socio Único
- Vila Gutierrez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3217, L 531, F 215, S 8, H V 7486, I/A 8 (26/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-25-46
Empresa: R S XATIVA SA
Socio Único
- Vila Gutierrez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4681, L 1991, F 28, S 8, H V 30026, I/A 8 (26/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-25-46
Empresa: R S XATIVA SA
Administrador Unico
- Vila Gutierrez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4681, L 1991, F 27, S 8, H V 30026, I/A 7 (07/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-136-46
Empresa: R S XATIVA SA
Consejero Delegado
- Vila Gutierrez Francisco
Consejero
- Rodrigo Vila Piedad
- Vila Baixauli Sylvia
- Vila Gutierrez Francisco
- Vila Gutierrez Piedad
Presidente
Secretario
- Vila Gutierrez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4681, L 1991, F 27, S 8, H V 30026, I/A 7 (07/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-136-46
Información de VILA GUTIERREZ FRANCISCO
Mostramos los datos de VILA GUTIERREZ FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILA GUTIERREZ FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos