VIJAYAKUMAR TELLA
Informe ejecutivo de VIJAYAKUMAR TELLA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VIJAYAKUMAR TELLA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WORKATO EUROPE SA | Administrador Solidario | 18/10/2022 | |
WORKATO EUROPE SA | Apoderado Solidario | 03/01/2022 | |
WORKATO EUROPE SA | Apoderado Solidario | 14/09/2021 |
VINCULACIONES DE VIJAYAKUMAR TELLA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VIJAYAKUMAR TELLA
Empresa: WORKATO EUROPE SA
Administrador Solidario
- Thomas George Ream
- Vijayakumar Tella
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48110 , F 142, S 8, H B 539254, I/A 7 (18/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-204-08
Empresa: WORKATO EUROPE SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Thomas George Ream
- Vijayakumar Tella
- Yearit Schneider Rabinovich
Presidente
- Vijayakumar Tella
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48110 , F 142, S 8, H B 539254, I/A 7 (18/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-204-08
Empresa: WORKATO EUROPE SA
Apoderado Solidario
- Vijayakumar Tella
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47046 , F 172, S 8, H B 539254, I/A 4 (03/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-6-08
Empresa: WORKATO EUROPE SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Vijayakumar Tella
Consejero Delegado Solidario
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47046 , F 171, S 8, H B 539254, I/A 3 (14/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-185-08
Empresa: WORKATO EUROPE SA
Consejero
- Alexander Motrenko
- Jung Hee Sohn
- Vijayakumar Tella
Presidente
- Vijayakumar Tella
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47046 , F 167, S 8, H B 539254, I/A 1 (17/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-183-08
Información de VIJAYAKUMAR TELLA
Mostramos los datos de VIJAYAKUMAR TELLA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VIJAYAKUMAR TELLA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos