ALEXANDER MOTRENKO
Informe ejecutivo de ALEXANDER MOTRENKO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ALEXANDER MOTRENKO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FINGERSCROSSED SL | Administrador Solidario | 04/04/2022 |
VINCULACIONES DE ALEXANDER MOTRENKO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALEXANDER MOTRENKO
Empresa: FINGERSCROSSED SL
Administrador Solidario
- Aleksei Babkin
- Alexander Motrenko
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47648 , F 24, S 8, H B 558174, I/A 2 (04/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-72-08
Empresa: FINGERSCROSSED SL
Administrador Unico
- Alexander Motrenko
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47648 , F 24, S 8, H B 558174, I/A 2 (04/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-72-08
Empresa: WORKATO EUROPE SA
Consejero Delegado Solidario
- Alexander Motrenko
Consejero
- Alexander Motrenko
- Jung Hee Sohn
Secretario
- Alexander Motrenko
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47046 , F 171, S 8, H B 539254, I/A 3 (14/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-185-08
Empresa: FINGERSCROSSED SL
Administrador Unico
- Alexander Motrenko
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47648 , F 24, S 8, H B 558174, I/A 1 (02/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-26-08
Empresa: WORKATO EUROPE SA
Consejero Delegado Solidario
- Alexander Motrenko
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47046 , F 171, S 8, H B 539254, I/A 2 (26/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-190-08
Empresa: WORKATO EUROPE SA
Consejero
- Alexander Motrenko
- Jung Hee Sohn
- Vijayakumar Tella
Presidente
Secretario
- Alexander Motrenko
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47046 , F 167, S 8, H B 539254, I/A 1 (17/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-183-08
Información de ALEXANDER MOTRENKO
Mostramos los datos de ALEXANDER MOTRENKO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALEXANDER MOTRENKO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos