VIERNA PITA MANUEL
Informe ejecutivo de VIERNA PITA MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VIERNA PITA MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TURORTEGAL SA | Administrador Unico | 16/03/2012 | 18/10/2022 |
TURORTEGAL SA | Liquidador | 18/10/2022 | 18/10/2022 |
GRUPO INVERSOR ORTEGAL SA | Consejero | 18/03/2013 |
VINCULACIONES DE VIERNA PITA MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VIERNA PITA MANUEL
Empresa: TURORTEGAL SA
Liquidador
- Vierna Pita Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2411 , F 152, S 8, H C 25743, I/A 5 (18/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-207-15
Empresa: TURORTEGAL SA
Administrador Unico
- Vierna Pita Manuel
Liquidador
- Vierna Pita Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2411 , F 152, S 8, H C 25743, I/A 5 (18/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-207-15
Empresa: TURORTEGAL SA
Administrador Unico
- Vierna Pita Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2411 , F 152, S 8, H C 25743, I/A 4 (19/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-20-15
Empresa: GRUPO INVERSOR ORTEGAL SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Alvarez Gonzalez Domingo
- Anido Ferreiro Jose Ramon
- Vierna Pita Isabel
- Vierna Pita Jose Juan
- Vierna Pita Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1934 , F 10, S 8, H C 796, I/A 17 (18/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-57-15
Empresa: TURORTEGAL SA
Administrador Unico
- Vierna Pita Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2411 , F 152, S 8, H C 25743, I/A 3 (16/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-61-15
Información de VIERNA PITA MANUEL
Mostramos los datos de VIERNA PITA MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VIERNA PITA MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos