VIERNA PITA ISABEL
Informe ejecutivo de VIERNA PITA ISABEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VIERNA PITA ISABEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ITZ GALICIA SA | Apoderado | 22/11/2017 | |
OIKIAKOS SL | Apoderado | 11/07/2016 | |
GRUPO INVERSOR ORTEGAL SA | Apoderado | 10/02/2011 | |
SOGEATLANTICA SL | Apoderado | 10/02/2011 |
VINCULACIONES DE VIERNA PITA ISABEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VIERNA PITA ISABEL
Empresa: ITZ GALICIA SA
Apoderado
- Vierna Pita Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2933 , F 143, S 8, H C 921, I/A 22 (22/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-228-15
Empresa: OIKIAKOS SL
Apoderado
- Vierna Pita Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2821 , F 26, S 8, H C 32928, I/A 9 (11/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-137-15
Empresa: GRUPO INVERSOR ORTEGAL SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Alvarez Gonzalez Domingo
- Anido Ferreiro Jose Ramon
- Vierna Pita Isabel
- Vierna Pita Jose Juan
- Vierna Pita Manuel
Presidente
Secretario
- Vierna Pita Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1934 , F 10, S 8, H C 796, I/A 17 (18/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-57-15
Empresa: SOGEATLANTICA SL
Apoderado
- Vierna Pita Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2400 , F 186, S 8, H C 25596, I/A 7 (10/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-34-15
Empresa: GRUPO INVERSOR ORTEGAL SA
Apoderado
- Vierna Pita Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1934 , F 9, S 8, H C 796, I/A 16 (10/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-34-15
Información de VIERNA PITA ISABEL
Mostramos los datos de VIERNA PITA ISABEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VIERNA PITA ISABEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos