VIDAL RAFECAS MONTSERRAT
Informe ejecutivo de VIDAL RAFECAS MONTSERRAT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VIDAL RAFECAS MONTSERRAT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REFRATECHNIK IBERICA SA | Apoderado Solidario | 27/01/2016 | 31/01/2022 |
REFRATECHNIK IBERICA SA | Apoderado Solidario | 28/12/2017 | 31/01/2022 |
REFRATECHNIK IBERICA SA | Apoderado | 27/01/2016 |
VINCULACIONES DE VIDAL RAFECAS MONTSERRAT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VIDAL RAFECAS MONTSERRAT
Empresa: REFRATECHNIK IBERICA SA
Apoderado Solidario
- Vidal Rafecas Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36485 , F 109, S 8, H B 97555, I/A 99 (31/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-26-08
Empresa: REFRATECHNIK IBERICA SA
Apoderado Solidario
- Vidal Rafecas Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35920 , F 139, S 8, H B 97555, I/A 90 (28/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-5-08
Empresa: REFRATECHNIK IBERICA SA
Apoderado Solidario
- Soriano Laborda Victor Manuel
- Vidal Rafecas Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35920 , F 138, S 8, H B 97555, I/A 86 (27/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-23-08
Empresa: REFRATECHNIK IBERICA SA
Apoderado
- Juncosa Soria Juan
- Juncosa Soria Juan
- Vidal Rafecas Montserrat
Director General
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35920 , F 137, S 8, H B 97555, I/A 85 (27/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-23-08
Información de VIDAL RAFECAS MONTSERRAT
Mostramos los datos de VIDAL RAFECAS MONTSERRAT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VIDAL RAFECAS MONTSERRAT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos