JUNCOSA SORIA JUAN
Informe ejecutivo de JUNCOSA SORIA JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE JUNCOSA SORIA JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REFRATECHNIK IBERICA SA | Consejero | 25/11/2020 | |
REFRATECHNIK IBERICA SA | Consejero | 04/05/2015 | 23/09/2020 |
REFRATECHNIK IBERICA SA | Director General | 27/01/2016 | |
REFRATECHNIK IBERICA SA | Apoderado | 27/01/2016 |
VINCULACIONES DE JUNCOSA SORIA JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JUNCOSA SORIA JUAN
Empresa: REFRATECHNIK IBERICA SA
Consejero
- Juncosa Soria Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35920 , F 140, S 8, H B 97555, I/A 94 (25/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-233-08
Empresa: REFRATECHNIK IBERICA SA
Consejero
- Juncosa Soria Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35920 , F 137, S 8, H B 97555, I/A 83 N (23/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-195-08
Empresa: REFRATECHNIK IBERICA SA
Apoderado
- Juncosa Soria Juan
- Juncosa Soria Juan
- Vidal Rafecas Montserrat
Director General
- Juncosa Soria Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35920 , F 137, S 8, H B 97555, I/A 85 (27/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-23-08
Empresa: REFRATECHNIK IBERICA SA
Consejero
- Juncosa Soria Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35920 , F 137, S 8, H B 97555, I/A 83 (04/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-87-08
Información de JUNCOSA SORIA JUAN
Mostramos los datos de JUNCOSA SORIA JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JUNCOSA SORIA JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos