VIDAL PLANELLS ANA MARIA
Informe ejecutivo de VIDAL PLANELLS ANA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VIDAL PLANELLS ANA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FINCAS OLA SA | Consejero | 14/11/2023 | |
FINCAS OLA SA | Consejero | 16/07/2018 | |
FINCAS OLA SA | Consejero | 06/07/2013 |
VINCULACIONES DE VIDAL PLANELLS ANA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VIDAL PLANELLS ANA MARIA
Empresa: FINCAS OLA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22342 , F 165, S 8, H B 36178, I/A 23 (14/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-222-08
Consejero Delegado
Consejero
- Arque Vidal Josep Oriol
- Artigas Vidal Mireia
- Romagosa Vidal Albert
- Vidal Planells Ana Maria
- Vidal Planells Marta
- Vidal Planells Nuria
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45041 , F 141, S 8, H B 39248, I/A 34 (10/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-53-08
Empresa: FINCAS OLA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Arque Vidal Josep Oriol
- Artigas Vidal Mireia
- Romagosa Vidal Esther
- Vidal Planells Ana Maria
- Vidal Planells Marta
- Vidal Planells Nuria
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22342 , F 164, S 8, H B 36178, I/A 22 (16/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-142-08
Consejero Delegado
Consejero
- Arque Vidal Josep Oriol
- Artigas Vidal Mireia
- Romagosa Vidal Albert
- Vidal Planells Ana Maria
- Vidal Planells Marta
- Vidal Planells Nuria
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45041 , F 141, S 8, H B 39248, I/A 33 (24/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-166-08
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45041 , F 141, S 8, H B 39248, I/A 33 (24/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-166-08
Empresa: FINCAS OLA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Arque Vidal Josep Oriol
- Artigas Vidal Mireia
- Romagosa Vidal Esther
- Vidal Planells Ana Maria
- Vidal Planells Marta
- Vidal Planells Nuria
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22342 , F 164, S 8, H B 36178, I/A 20 (06/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-132-08
Empresa: FINCAS OLA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Vidal Planells Ana Maria
- Vidal Planells Jorge
- Vidal Planells Juan Antonio
- Vidal Planells Maria Isabel
- Vidal Planells Marta
- Vidal Planells Nuria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22342 , F 164, S 8, H B 36178, I/A 20 (06/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-132-08
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22565 , F 173, S 8, H B 39248, I/A 31 (17/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-226-08
Consejero Delegado
Consejero
- Vidal Planells Ana Maria
- Vidal Planells Jorge
- Vidal Planells Maria Isabel
- Vidal Planells Marta
- Vidal Planells Nuria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22565 , F 173, S 8, H B 39248, I/A 31 (17/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-226-08
Información de VIDAL PLANELLS ANA MARIA
Mostramos los datos de VIDAL PLANELLS ANA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VIDAL PLANELLS ANA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos