CATALA GARCIA PERE
Informe ejecutivo de CATALA GARCIA PERE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CATALA GARCIA PERE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FINCAS OLA SA | Secretario No Consejero | 14/11/2023 | |
PLAT RING SL | Apoderado Solidario | 30/05/2019 | |
FINCAS OLA SA | Secretario No Consejero | 06/07/2013 |
VINCULACIONES DE CATALA GARCIA PERE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CATALA GARCIA PERE
Empresa: FINCAS OLA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Catala Garcia Pere
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22342 , F 165, S 8, H B 36178, I/A 23 (14/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-222-08
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Catala Garcia Pere
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45041 , F 141, S 8, H B 39248, I/A 34 (10/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-53-08
Empresa: PLAT RING SL
Apoderado Solidario
- Catala Garcia Pere
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38338 , F 172, S 8, H B 6310, I/A 11 (30/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-107-08
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Catala Garcia Pere
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45041 , F 141, S 8, H B 39248, I/A 33 (24/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-166-08
Empresa: FINCAS OLA SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Catala Garcia Pere
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22342 , F 164, S 8, H B 36178, I/A 20 (06/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-132-08
Información de CATALA GARCIA PERE
Mostramos los datos de CATALA GARCIA PERE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CATALA GARCIA PERE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos