VIDAL JUAN JORGE PASCUAL
Informe ejecutivo de VIDAL JUAN JORGE PASCUAL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE VIDAL JUAN JORGE PASCUAL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES MEDITERRANEAS PLANA BAIXA SL | Administrador Unico | 22/02/2017 | |
GOLD SUSHI SL | Representante | 30/06/2015 | |
BOXTRADE SL | Administrador Solidario | 27/11/2014 | |
LOGICFIRM SL | Administrador Solidario | 31/10/2014 | |
SUSHI DEL 30 SL | Representante | 26/12/2013 | |
GODSON SL | Administrador Solidario | 27/05/2011 |
VINCULACIONES DE VIDAL JUAN JORGE PASCUAL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VIDAL JUAN JORGE PASCUAL
Empresa: COLDER INVESTMENT SL
Administrador Solidario
- Mundina Clausell Jose Vicente
- Vidal Juan Jorge Pascual
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1663, L 1224, F 12, S 8, H CS 37111, I/A 2 (26/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-23-12
Administrador Unico
- Vidal Juan Jorge Pascual
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1323, L 886, F 10, S 8, H CS 25395, I/A 4 (22/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-42-12
Empresa: GOLD SUSHI SL
Administrador Unico
Representante
- Vidal Juan Jorge Pascual
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33620 , F 60, S 8, H M 605167, I/A 1 (30/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-126-28
Empresa: BOXTRADE SL
Administrador Solidario
- Mundina Clausell Jose Vicente
- Vidal Juan Jorge Pascual
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1663, L 1224, F 16, S 8, H CS 37113, I/A 1 (27/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-233-12
Empresa: COLDER INVESTMENT SL
Administrador Solidario
- Mundina Clausell Jose Vicente
- Vidal Juan Jorge Pascual
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1663, L 1224, F 11, S 8, H CS 37111, I/A 1 (27/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-233-12
Empresa: LOGICFIRM SL
Administrador Solidario
- Mundina Clausell Jose Vicente
- Vidal Juan Jorge Pascual
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1659, L 1220, F 214, S 8, H CS 37008, I/A 1 (31/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-220-12
Empresa: SUSHI DEL 30 SL
Administrador Unico
Representante
- Vidal Juan Jorge Pascual
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31761 , F 194, S 8, H M 571498, I/A 1 (26/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-3-28
Empresa: WINTER WINDS PROGRAMMER SL
Administrador Unico
- Vidal Juan Jorge Pascual
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1622, L 1184, F 36, S 8, H CS 35444, I/A 2 (12/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-114-12
Empresa: WINTER WINDS PROGRAMMER SL
Administrador Unico
- Vidal Juan Jorge Pascual
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1622, L 1184, F 35, S 8, H CS 35444, I/A 1 (23/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-100-12
Empresa: ALVIRENT CONSULTING SL
Administrador Solidario
- Mundina Clausell Jose Vicente
- Vidal Juan Jorge Pascual
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1095, L 659, F 214, S 8, H CS 18490, I/A 2 (24/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-128-12
VER MAS ACTOS
Información de VIDAL JUAN JORGE PASCUAL
Mostramos los datos de VIDAL JUAN JORGE PASCUAL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VIDAL JUAN JORGE PASCUAL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos