MUNDINA CLAUSELL JOSE VICENTE
Informe ejecutivo de MUNDINA CLAUSELL JOSE VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 9
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE MUNDINA CLAUSELL JOSE VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRATER INVESTMENT SL | Administrador Unico | 15/02/2023 | |
INVERCOP SL | Apoderado | 21/04/2022 | |
ILMICA TRADE SL | Administrador Unico | 23/11/2016 | |
PROPERTY SEGUR SL | Administrador Unico | 20/09/2016 | |
MISS SUSHI RESTAURANT SL | Apoderado | 26/08/2015 | |
MISS SUSHI SL | Apoderado | 26/08/2015 | |
BOXTRADE SL | Administrador Solidario | 27/11/2014 | |
LOGICFIRM SL | Administrador Solidario | 31/10/2014 | |
GODSON SL | Administrador Solidario | 27/05/2011 |
VINCULACIONES DE MUNDINA CLAUSELL JOSE VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUNDINA CLAUSELL JOSE VICENTE
Empresa: SMART FAST TRADE SL
Liquidador
- Mundina Clausell Jose Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1654, L 1216, F 153, S 8, H CS 36808, I/A 2 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-17-12
Empresa: TRATER INVESTMENT SL
Administrador Unico
- Mundina Clausell Jose Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 960, L 525, F 174, S 8, H CS 14664, I/A 4 (15/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-37-12
Empresa: TRATER INVESTMENT SL
Administrador Solidario
- Mundina Clausell Esteban
- Mundina Clausell Jose Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 960, L 525, F 174, S 8, H CS 14664, I/A 4 (15/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-37-12
Empresa: COLDER INVESTMENT SL
Administrador Solidario
- Mundina Clausell Jose Vicente
- Vidal Juan Jorge Pascual
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1663, L 1224, F 12, S 8, H CS 37111, I/A 2 (26/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-23-12
Empresa: INVERCOP SL
Apoderado
- Mundina Clausell Jose Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1271, L 834, F 180, S 8, H CS 23855, I/A 7 (21/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-82-12
Empresa: SUSHI GRANADA SL
Administrador Unico
- Mundina Clausell Jose Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1845, L 1405, F 158, S 8, H CS 44364, I/A 3 (06/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-198-12
Empresa: SUSHI GRANADA SL
Administrador Unico
- Mundina Clausell Jose Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1845, L 1405, F 155, S 8, H CS 44364, I/A 1 (14/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-138-12
Empresa: SUSHI GRANADA SL
Socio Único
- Mundina Clausell Jose Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1845, L 1405, F 155, S 8, H CS 44364, I/A 1 (14/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-138-12
Empresa: ILMICA TRADE SL
Administrador Unico
- Mundina Clausell Jose Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1642, L 1204, F 31, S 8, H CS 36264, I/A 3 (23/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-228-12
Empresa: PROPERTY SEGUR SL
Administrador Unico
- Mundina Clausell Jose Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1713, L 1274, F 82, S 8, H CS 39215, I/A 1 (20/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-186-12
VER MAS ACTOS
Información de MUNDINA CLAUSELL JOSE VICENTE
Mostramos los datos de MUNDINA CLAUSELL JOSE VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUNDINA CLAUSELL JOSE VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos