VIDAL ALZAMORA MARCOS
Informe ejecutivo de VIDAL ALZAMORA MARCOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VIDAL ALZAMORA MARCOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BALEAR FRUIT SL | Consejero | 06/11/2017 | |
CORPORACIO AGROALIMENTARIA AGROILLA SL | Apoderado Mancomunado | 04/10/2017 | |
CORPORACIO AGROALIMENTARIA AGROILLA SL | Consejero | 02/05/2017 |
VINCULACIONES DE VIDAL ALZAMORA MARCOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VIDAL ALZAMORA MARCOS
Apoderado Mancomunado
- Mestre Alzamora Jose
- Mestre Ribot Jose
- Pascual Riera Juan
- Soler Sastre Pedro
- Vidal Alzamora Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2659 , F 196, S 8, H PM 71001, I/A 11 (11/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-221-07
Empresa: BALEAR FRUIT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2657 , F 182, S 8, H PM 30662, I/A 10 (06/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-216-07
Apoderado Mancomunado
- Mestre Alzamora Jose
- Pascual Riera Juan
- Soler Sastre Pedro
- Vidal Alzamora Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2657 , F 54, S 8, H PM 66942, I/A 25 (04/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-195-07
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2657 , F 54, S 8, H PM 66942, I/A 25 (04/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-195-07
Empresa: POLLENTIAFRUITS SL
Apoderado Mancomunado
- Mestre Alzamora Jose
- Mestre Ribot Jose
- Pascual Riera Juan
- Soler Sastre Pedro
- Vidal Alzamora Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2659 , F 194, S 8, H PM 71001, I/A 6 (03/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-195-07
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2657 , F 53, S 8, H PM 66942, I/A 19 (03/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-88-07
Consejero
- Vidal Alzamora Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2657 , F 53, S 8, H PM 66942, I/A 18 (02/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-87-07
Información de VIDAL ALZAMORA MARCOS
Mostramos los datos de VIDAL ALZAMORA MARCOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VIDAL ALZAMORA MARCOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos