ADROVER CABRER GUILLERMO
Informe ejecutivo de ADROVER CABRER GUILLERMO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ADROVER CABRER GUILLERMO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HORT DE SA VALL SL | Administrador Solidario | 14/03/2023 | |
TERRACOR ADROVER SL | Administrador Mancomunado | 07/12/2017 |
VINCULACIONES DE ADROVER CABRER GUILLERMO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ADROVER CABRER GUILLERMO
Empresa: FRUITES SAO SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3001 , F 106, S 8, H PM 83499, I/A 12 (21/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-81-07
Empresa: FRUITES SAO SL
Consejero
- Adrover Cabrer Guillermo
Vicesecret.
- Adrover Cabrer Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2944 , F 7, S 8, H PM 83499, I/A 9 (20/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-81-07
Empresa: HORT DE SA VALL SL
Administrador Solidario
- Adrover Cabrer Francisco
- Adrover Cabrer Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2994 , F 1, S 8, H PM 96242, I/A 1 (14/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-57-07
Empresa: FRUITES SAO SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2944 , F 7, S 8, H PM 83499, I/A 7 (01/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-109-07
Empresa: FRUITES SAO SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2944 , F 5, S 8, H PM 83499, I/A 4 (08/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-75-07
Empresa: FRUITES SAO SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2751 , F 61, S 8, H PM 83499, I/A 2 (23/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-45-07
Empresa: FRUITES SAO SL
Consejero
- Adrover Cabrer Guillermo
- Adrover Sitges Guillermo
- O' Driscoll Donal Martin
- Rey Rodriguez Angel
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
- Adrover Cabrer Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2751 , F 59, S 8, H PM 83499, I/A 1 (22/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-45-07
Empresa: TERRACOR ADROVER SL
Administrador Mancomunado
- Adrover Cabrer Guillermo
- Adrover Sitges Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2737 , F 49, S 8, H PM 82900, I/A 1 (07/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-240-07
Empresa: BALEAR FRUIT SL
Consejero
- Adrover Cabrer Guillermo
- Adrover Sitges Guillermo
- Adrover Sitges Matias
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2657 , F 182, S 8, H PM 30662, I/A 10 (06/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-216-07
Apoderado Mancomunado
- Adrover Cabrer Guillermo
- Adrover Sitges Matias
- Julia Domenech Jaime
- Mestre Alzamora Jose
- Pascual Riera Juan
- Soler Sastre Pedro
- Vidal Alzamora Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2657 , F 54, S 8, H PM 66942, I/A 25 (04/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-195-07
VER MAS ACTOS
Información de ADROVER CABRER GUILLERMO
Mostramos los datos de ADROVER CABRER GUILLERMO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ADROVER CABRER GUILLERMO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos