VICINAY MUGICA ANGEL
Informe ejecutivo de VICINAY MUGICA ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VICINAY MUGICA ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DAJATA SA | Apoderado | 19/08/2024 | |
AUTO QUART SA | Consejero | 25/06/2024 | |
AUTO QUART SA | Vicepresidente | 25/06/2024 | |
DAJATA SA | Apoderado Solidario | 02/03/2009 |
VINCULACIONES DE VICINAY MUGICA ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VICINAY MUGICA ANGEL
Empresa: DAJATA SA
Apoderado
- Vicinay Mugica Alvaro
- Vicinay Mugica Angel
- Vicinay Mugica Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 32719, I/A 11 (19/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-166-48
Empresa: AUTO QUART SA
Consejero Delegado
Consejero
- Catala Collado Carlos
- Galan Bernabeu Javier
- Vicinay Mugica Angel
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Vicinay Mugica Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 21735, I/A 26 (25/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-126-46
Empresa: AUTO QUART SA
Consejero Delegado
Consejero
- Catala Collado Carlos
- Galan Bernabeu Javier
- Vicinay Mugica Angel
Presidente
- Catala Collado Carlos
- Vicinay Mugica Angel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 21735, I/A 26 (25/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-126-46
Empresa: AUTO QUART SA
Consejero Delegado
Consejero
- Catala Collado Carlos
- Galan Bernabeu Javier
- Vicinay Mugica Angel
Presidente
- Catala Collado Carlos
- Vicinay Mugica Angel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4304, L 1616, F 68, S 8, H V 21735, I/A 23 (05/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-153-46
Empresa: AUTO QUART SA
Consejero Delegado
Consejero
- Bernabeu Terol Adolfo
- Catala Collado Carlos
- Galan Bernabeu Javier
- Tello Lloret Eduardo
- Vicinay Mugica Angel
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Vicinay Mugica Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4304, L 1616, F 68, S 8, H V 21735, I/A 23 (05/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-153-46
Empresa: AUTO QUART SA
Consejero Delegado
Consejero
- Bernabeu Terol Adolfo
- Catala Collado Carlos
- Catala Tarrazo Manuel
- Tello Lloret Eduardo
- Vicinay Mugica Angel
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Vicinay Mugica Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4304, L 1616, F 67, S 8, H V 21735, I/A 20 (28/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-3-46
Empresa: TALLERES AUTO CATALA SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4174, L 1486, F 115, S 8, H V 20040, I/A A (27/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-102-46
Empresa: AUTO QUART SA
Consejero Delegado
Consejero
- Bernabeu Terol Adolfo
- Catala Tarrazo Manuel
- Frances Ferrandiz Santiago
- Mugica Anduiza Gregorio
- Vicinay Mugica Angel
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4304, L 1616, F 66, S 8, H V 21735, I/A 17 (23/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-84-46
Empresa: TALLERES AUTO CATALA SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4174, L 1486, F 114, S 8, H V 20040, I/A 32 (18/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-17-46
Empresa: AUTO QUART SA
Consejero Delegado
Consejero
- Bernabeu Terol Adolfo
- Catala Tarrazo Manuel
- Frances Ferrandiz Santiago
- Mugica Anduiza Gregorio
- Vicinay Mugica Angel
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4304, L 1616, F 66, S 8, H V 21735, I/A 16 (30/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-235-46
VER MAS ACTOS
Información de VICINAY MUGICA ANGEL
Mostramos los datos de VICINAY MUGICA ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VICINAY MUGICA ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos