GALAN BERNABEU JAVIER
Informe ejecutivo de GALAN BERNABEU JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GALAN BERNABEU JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUTO QUART SA | Consejero | 25/06/2024 | |
AUTO QUART SA | Secretario | 25/06/2024 |
VINCULACIONES DE GALAN BERNABEU JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GALAN BERNABEU JAVIER
Empresa: AUTO QUART SA
Consejero Delegado
Consejero
- Catala Collado Carlos
- Galan Bernabeu Javier
- Vicinay Mugica Angel
Presidente
Secretario
- Galan Bernabeu Javier
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 21735, I/A 26 (25/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-126-46
Empresa: AUTO QUART SA
Consejero Delegado
Consejero
- Catala Collado Carlos
- Galan Bernabeu Javier
- Vicinay Mugica Angel
Presidente
Secretario
- Galan Bernabeu Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 21735, I/A 26 (25/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-126-46
Empresa: AUTO QUART SA
Consejero Delegado
Consejero
- Catala Collado Carlos
- Galan Bernabeu Javier
- Vicinay Mugica Angel
Presidente
Secretario
- Galan Bernabeu Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4304, L 1616, F 68, S 8, H V 21735, I/A 23 (05/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-153-46
Empresa: AUTO QUART SA
Consejero Delegado
Consejero
- Bernabeu Terol Adolfo
- Catala Collado Carlos
- Galan Bernabeu Javier
- Tello Lloret Eduardo
- Vicinay Mugica Angel
Presidente
Secretario
- Galan Bernabeu Javier
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4304, L 1616, F 68, S 8, H V 21735, I/A 23 (05/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-153-46
Empresa: AUTO QUART SA
Secretario
- Galan Bernabeu Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4304, L 1616, F 68, S 8, H V 21735, I/A 22 (14/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-244-46
Empresa: AUTO QUART SA
Consejero
- Galan Bernabeu Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4304, L 1616, F 68, S 8, H V 21735, I/A 21 (07/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-177-46
Información de GALAN BERNABEU JAVIER
Mostramos los datos de GALAN BERNABEU JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GALAN BERNABEU JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos