VICENTE NAVARRO EMILIO FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de VICENTE NAVARRO EMILIO FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VICENTE NAVARRO EMILIO FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NAVIAL SA | Consejero | 03/06/2024 |
VINCULACIONES DE VICENTE NAVARRO EMILIO FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VICENTE NAVARRO EMILIO FRANCISCO JAVIER
Empresa: NAVIAL SA
Consejero Delegado
Consejero
- Albert Grande Josefina
- Navarro Saiz Jose Manuel
- Vicente Navarro Emilio Francisco Javier
- Vicente Reyes Angel
- Vicente Reyes Carolina
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H T 5062, I/A 22 (03/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-110-43
Empresa: NAVIAL SA
Consejero Delegado
Consejero
- Albert Grande Josefina
- Navarro Saiz Jose Manuel
- Vicente Navarro Angel
- Vicente Navarro Emilio Francisco Javier
Gerente Uni.
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H T 5062, I/A 22 (03/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-110-43
Empresa: NAVIAL SA
Consejero Delegado
Consejero
- Albert Grande Josefina
- Navarro Saiz Jose Manuel
- Vicente Navarro Angel
- Vicente Navarro Emilio Francisco Javier
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3124 , F 189, S 8, H T 5062, I/A 21 (09/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-199-43
Empresa: NAVIAL SA
Consejero
- Albert Ricort Jose
- Navarro Saiz Jose Manuel
- Vicente Navarro Angel
- Vicente Navarro Emilio Francisco Javier
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3124 , F 189, S 8, H T 5062, I/A 21 (09/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-199-43
Empresa: NAVIAL SA
Consejero Delegado
Consejero
- Albert Ricort Jose
- Navarro Saiz Jose Manuel
- Vicente Navarro Angel
- Vicente Navarro Emilio Francisco Javier
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 361 , F 40, S 8, H T 5062, I/A 18 (26/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-45-43
Empresa: NAVIAL SA
Consejero Delegado
Consejero
- Albert Ricort Jose
- Navarro Saiz Jose Manuel
- Vicente Navarro Angel
- Vicente Navarro Emilio Francisco Javier
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 361 , F 40, S 8, H T 5062, I/A 18 (26/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-45-43
Empresa: NAVIAL SA
Consejero Delegado
Consejero
- Albert Ricort Jose
- Navarro Saiz Jose Manuel
- Vicente Navarro Angel
- Vicente Navarro Emilio Francisco Javier
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 361 , F 39, S 8, H T 5062, I/A 17 (13/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-244-43
Empresa: NAVIAL SA
Consejero Delegado
Consejero
- Albert Ricort Jose
- Navarro Saiz Jose Manuel
- Vicente Navarro Angel
- Vicente Navarro Emilio Francisco Javier
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 361 , F 39, S 8, H T 5062, I/A 17 (13/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-244-43
Información de VICENTE NAVARRO EMILIO FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de VICENTE NAVARRO EMILIO FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VICENTE NAVARRO EMILIO FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos