NAVARRO SAIZ JOSE MANUEL
Informe ejecutivo de NAVARRO SAIZ JOSE MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE NAVARRO SAIZ JOSE MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NAVIAL SA | Presidente | 03/06/2024 | |
NAVIAL SA | Consejero Delegado | 03/06/2024 | |
NAVIAL SA | Consejero | 03/06/2024 |
VINCULACIONES DE NAVARRO SAIZ JOSE MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NAVARRO SAIZ JOSE MANUEL
Empresa: NAVIAL SA
Consejero Delegado
- Navarro Saiz Jose Manuel
Consejero
- Albert Grande Josefina
- Navarro Saiz Jose Manuel
- Vicente Navarro Emilio Francisco Javier
- Vicente Reyes Angel
- Vicente Reyes Carolina
Presidente
- Navarro Saiz Jose Manuel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H T 5062, I/A 22 (03/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-110-43
Empresa: NAVIAL SA
Consejero Delegado
Consejero
- Albert Grande Josefina
- Navarro Saiz Jose Manuel
- Vicente Navarro Angel
- Vicente Navarro Emilio Francisco Javier
Gerente Uni.
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H T 5062, I/A 22 (03/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-110-43
Empresa: NAVIAL SA
Consejero Delegado
Consejero
- Albert Grande Josefina
- Navarro Saiz Jose Manuel
- Vicente Navarro Angel
- Vicente Navarro Emilio Francisco Javier
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3124 , F 189, S 8, H T 5062, I/A 21 (09/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-199-43
Empresa: NAVIAL SA
Consejero
- Albert Ricort Jose
- Navarro Saiz Jose Manuel
- Vicente Navarro Angel
- Vicente Navarro Emilio Francisco Javier
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3124 , F 189, S 8, H T 5062, I/A 21 (09/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-199-43
Empresa: NAVIAL SA
Consejero Delegado
Consejero
- Albert Ricort Jose
- Navarro Saiz Jose Manuel
- Vicente Navarro Angel
- Vicente Navarro Emilio Francisco Javier
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 361 , F 40, S 8, H T 5062, I/A 18 (26/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-45-43
Empresa: NAVIAL SA
Consejero Delegado
Consejero
- Albert Ricort Jose
- Navarro Saiz Jose Manuel
- Vicente Navarro Angel
- Vicente Navarro Emilio Francisco Javier
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 361 , F 40, S 8, H T 5062, I/A 18 (26/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-45-43
Empresa: NAVIAL SA
Consejero Delegado
Consejero
- Albert Ricort Jose
- Navarro Saiz Jose Manuel
- Vicente Navarro Angel
- Vicente Navarro Emilio Francisco Javier
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 361 , F 39, S 8, H T 5062, I/A 17 (13/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-244-43
Empresa: NAVIAL SA
Consejero Delegado
Consejero
- Albert Ricort Jose
- Navarro Saiz Jose Manuel
- Vicente Navarro Angel
- Vicente Navarro Emilio Francisco Javier
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 361 , F 39, S 8, H T 5062, I/A 17 (13/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-244-43
Información de NAVARRO SAIZ JOSE MANUEL
Mostramos los datos de NAVARRO SAIZ JOSE MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NAVARRO SAIZ JOSE MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos