VICEDO CANOVAS CHRISTIAN
Informe ejecutivo de VICEDO CANOVAS CHRISTIAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VICEDO CANOVAS CHRISTIAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SEMPER CONFIDENTIA GESTION Y SEGURIDAD SL | Administrador Solidario | 25/05/2020 | |
SEMPER CONFIDENTIA GESTION Y SEGURIDAD SL | Apoderado | 18/02/2015 |
VINCULACIONES DE VICEDO CANOVAS CHRISTIAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VICEDO CANOVAS CHRISTIAN
Administrador Solidario
- Jover Pastor Elias
- Vicedo Canovas Christian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3480 , F 39, S 8, H A 122860, I/A 5 (25/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-105-03
Apoderado
- Vicedo Canovas Christian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3480 , F 38, S 8, H A 122860, I/A 4 (18/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-39-03
Administrador Solidario
- Jover Pastor Elias
- Vicedo Canovas Christian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3480 , F 38, S 8, H A 122860, I/A 3 (13/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-36-03
Administrador Solidario
- Jover Pastor Elias
- Vicedo Canovas Christian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3480 , F 37, S 8, H A 122860, I/A 1 (06/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-201-03
Información de VICEDO CANOVAS CHRISTIAN
Mostramos los datos de VICEDO CANOVAS CHRISTIAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VICEDO CANOVAS CHRISTIAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos