JOVER PASTOR ELIAS
Informe ejecutivo de JOVER PASTOR ELIAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE JOVER PASTOR ELIAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SEMPERCONFIDENTIA DESTRUCCION IMPRESION Y CONSULTORIA SL | Administrador Unico | 22/07/2024 | |
SEMPERCONFIDENTIA DESTRUCCION IMPRESION Y CONSULTORIA SL | Socio Unico | 22/07/2024 | |
SEMPER CONFIDENTIA GESTION Y SEGURIDAD SL | Administrador Solidario | 25/05/2020 |
VINCULACIONES DE JOVER PASTOR ELIAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOVER PASTOR ELIAS
Administrador Unico
- Jover Pastor Elias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H A 192605, I/A 1 (22/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-145-03
Socio Único
- Jover Pastor Elias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H A 192605, I/A 1 (22/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-145-03
Liquidador Mancomunado
- Jover Pastor Elias
- Miñano Jimenez Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3260 , F 33, S 8, H A 110694, I/A 4 (07/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-32-03
Administrador Mancomunado
- Jover Pastor Elias
- Miñano Jimenez Maria Luisa
Liquidador Mancomunado
- Jover Pastor Elias
- Miñano Jimenez Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3260 , F 33, S 8, H A 110694, I/A 4 (07/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-32-03
Administrador Solidario
- Jover Pastor Elias
- Vicedo Canovas Christian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3480 , F 39, S 8, H A 122860, I/A 5 (25/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-105-03
Administrador Unico
- Jover Pastor Elias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3480 , F 39, S 8, H A 122860, I/A 5 (25/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-105-03
Administrador Unico
- Jover Pastor Elias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3480 , F 38, S 8, H A 122860, I/A 3 (13/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-36-03
Administrador Solidario
- Jover Pastor Elias
- Vicedo Canovas Christian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3480 , F 38, S 8, H A 122860, I/A 3 (13/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-36-03
Administrador Solidario
- Jover Pastor Elias
- Vicedo Canovas Christian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3480 , F 37, S 8, H A 122860, I/A 1 (06/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-201-03
Administrador Mancomunado
- Jover Pastor Elias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3260 , F 33, S 8, H A 110694, I/A 3 (15/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-119-03
Información de JOVER PASTOR ELIAS
Mostramos los datos de JOVER PASTOR ELIAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOVER PASTOR ELIAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos