VIAPLANA ARMENGOL JOAN PAU
Informe ejecutivo de VIAPLANA ARMENGOL JOAN PAU
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VIAPLANA ARMENGOL JOAN PAU
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALABAMA ABOGADOS MADRID SLP | Apoderado | 30/06/2024 | |
CORVER SA | Secretario No Consejero | 28/04/2021 |
VINCULACIONES DE VIAPLANA ARMENGOL JOAN PAU
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VIAPLANA ARMENGOL JOAN PAU
Empresa: ALABAMA ABOGADOS MADRID SLP
Apoderado
- Biosca Palau Jordi
- Briones Bori Ana
- De Gispert Segura Bosco
- Viaplana Armengol Joan Pau
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 826150, I/A 2 (30/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-129-28
Empresa: CORVER SA
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
- Viaplana Armengol Joan Pau
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44574 , F 10, S 8, H B 5368, I/A 90 (28/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-85-08
Empresa: INDUCAN DE PINTURAS SL
Presidente
Secretario No Consejero
- Viaplana Armengol Joan Pau
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2253 , F 136, S 8, H GC 29050, I/A 30 (12/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-54-35
Presidente
Representante
Secretario No Consejero
- Viaplana Armengol Joan Pau
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38163 , F 208, S 8, H M 684677, I/A 7 (08/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-50-28
Empresa: INDUCAN DE PINTURAS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Secretario No Consejero
- Viaplana Armengol Joan Pau
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2253 , F 135, S 8, H GC 29050, I/A 29 (03/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-48-35
Secretario No Consejero
- Viaplana Armengol Joan Pau
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38163 , F 207, S 8, H M 684677, I/A 6 (25/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-28
Información de VIAPLANA ARMENGOL JOAN PAU
Mostramos los datos de VIAPLANA ARMENGOL JOAN PAU que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VIAPLANA ARMENGOL JOAN PAU, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos