VIALE ILLESCAS ANDREA-MARIA
Informe ejecutivo de VIALE ILLESCAS ANDREA-MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VIALE ILLESCAS ANDREA-MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IDEALISTA GLOBAL SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 21/12/2022 | |
IDEALISTA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 19/12/2022 | |
IDEALISTA WORLD AGENCIA DE SEGUROS VINCULADA SL | Apoderado | 09/12/2022 | |
AVAIBOOK ON-LINE SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 01/12/2022 | |
IDEALISTA CREDITO Y FINANCIACION SL | Apoderado | 29/11/2022 | |
APLICACIONES INMOVILLA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 19/07/2022 | |
APLICACIONES INMOVILLA SL | Secretario No Consejero | 11/07/2022 | |
RENT ALIA HOLIDAYS SL | Apoderado | 11/02/2022 |
VINCULACIONES DE VIALE ILLESCAS ANDREA-MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VIALE ILLESCAS ANDREA-MARIA
Empresa: IDEALISTA GLOBAL SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Encinar Rodriguez Fernando
- Encinar Rodriguez Jesus
- Martin Juez Monica
- Oteiza Aniz Cesar
- Rivera Cobo Alvaro
- Suarez Fernandez Marta
- Viale Illescas Andrea-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42301 , F 154, S 8, H M 686180, I/A 22 (21/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-246-28
Empresa: IDEALISTA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42618 , F 182, S 8, H M 252416, I/A 103 (19/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-244-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42353 , F 204, S 8, H M 749663, I/A 4 (09/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-238-28
Empresa: AVAIBOOK ON-LINE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3824 , F 191, S 8, H Z 50074, I/A 21 (01/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-233-50
Empresa: AVAIBOOK ON-LINE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Viale Illescas Andrea-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3824 , F 191, S 8, H Z 50074, I/A 21 (01/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-233-50
Empresa: IDEALISTA CREDITO Y FINANCIACION SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39847 , F 148, S 8, H M 456741, I/A 22 (29/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-232-28
Empresa: APLICACIONES INMOVILLA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Encinar Rodriguez Fernando
- Encinar Rodriguez Jesus
- Oteiza Aniz Cesar
- Rivera Cobo Alvaro
- Segovia Montalban Raul
- Suarez Fernandez Marta
- Viale Illescas Andrea-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3022 , F 109, S 8, H A 97338, I/A 8 (19/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-143-03
Empresa: APLICACIONES INMOVILLA SL
Presidente
Secretario No Consejero
- Viale Illescas Andrea-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3022 , F 108, S 8, H A 97338, I/A 4 (11/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-138-03
Empresa: RENT ALIA HOLIDAYS SL
Apoderado
- Viale Illescas Andrea-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29400 , F 207, S 8, H M 319796, I/A 17 (11/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-34-28
Empresa: AVAIBOOK ON-LINE SL
Apoderado
- Viale Illescas Andrea-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3824 , F 190, S 8, H Z 50074, I/A 18 (01/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-27-50
Información de VIALE ILLESCAS ANDREA-MARIA
Mostramos los datos de VIALE ILLESCAS ANDREA-MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VIALE ILLESCAS ANDREA-MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos