SEGOVIA MONTALBAN RAUL
Informe ejecutivo de SEGOVIA MONTALBAN RAUL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SEGOVIA MONTALBAN RAUL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
APLICACIONES INMOVILLA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 19/07/2022 | |
APLICACIONES INMOVILLA SL | Consejero | 11/07/2022 |
VINCULACIONES DE SEGOVIA MONTALBAN RAUL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SEGOVIA MONTALBAN RAUL
Administrador Unico
- Segovia Montalban Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3812 , F 156, S 8, H A 142294, I/A 4 (18/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-205-03
Empresa: APLICACIONES INMOVILLA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3022 , F 109, S 8, H A 97338, I/A 8 (19/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-143-03
Empresa: APLICACIONES INMOVILLA SL
Consejero
- Encinar Rodriguez Jesus
- Garcia Ferreira Ricardo
- Oteiza Aniz Cesar
- Segovia Montalban Raul
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3022 , F 108, S 8, H A 97338, I/A 4 (11/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-138-03
Empresa: APLICACIONES INMOVILLA SL
Administrador Unico
- Segovia Montalban Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3022 , F 108, S 8, H A 97338, I/A 4 (11/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-138-03
Administrador Unico
- Segovia Montalban Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3812 , F 155, S 8, H A 142294, I/A 1 (12/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-221-03
Socio Único
- Segovia Montalban Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3812 , F 155, S 8, H A 142294, I/A 1 (12/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-221-03
Información de SEGOVIA MONTALBAN RAUL
Mostramos los datos de SEGOVIA MONTALBAN RAUL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SEGOVIA MONTALBAN RAUL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos