VESECKY RUDOLF
Informe ejecutivo de VESECKY RUDOLF
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VESECKY RUDOLF
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GO2 BOOKING SL | Administrador Unico | 25/01/2011 | 28/05/2012 |
VERU LIEGENSCHAFT CANARIAS SL | Administrador Unico | 30/12/2009 |
VINCULACIONES DE VESECKY RUDOLF
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VESECKY RUDOLF
Empresa: RUVE 2 CANARIAS SL
Administrador Unico
- Vesecky Rudolf
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1978 , F 130, S 8, H GC 43923, I/A 2 (28/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-109-35
Empresa: RUVE 2 CANARIAS SL
Administrador Unico
- Vesecky Rudolf
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1978 , F 128, S 8, H GC 43923, I/A 1 (25/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-24-35
Empresa: VERU LIEGENSCHAFT CANARIAS SL
Administrador Unico
- Vesecky Rudolf
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1320 , F 158, S 8, H GC 12811, I/A 13 (30/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-6-35
Información de VESECKY RUDOLF
Mostramos los datos de VESECKY RUDOLF que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VESECKY RUDOLF, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos