MARTIN GARCIA MARIA MERCEDES
Informe ejecutivo de MARTIN GARCIA MARIA MERCEDES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
VINCULACIONES DE MARTIN GARCIA MARIA MERCEDES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN GARCIA MARIA MERCEDES
Empresa: MADRID ALFA MARKET SL
Administrador Unico
- Martin Garcia Maria Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32435 , F 4, S 8, H M 583826, I/A 4 (16/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-76-28
Empresa: MADRID ALFA MARKET SL
Administrador Unico
- Martin Garcia Maria Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32435 , F 4, S 8, H M 583826, I/A 3 (25/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-63-28
Empresa: VERU LIEGENSCHAFT CANARIAS SL
Liquidador
- Martin Garcia Maria Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1320 , F 159, S 8, H GC 12811, I/A 14 (12/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-162-35
Empresa: VERU LIEGENSCHAFT CANARIAS SL
Administrador Unico
- Martin Garcia Maria Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1320 , F 159, S 8, H GC 12811, I/A 14 (12/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-162-35
Empresa: RUVE 2 CANARIAS SL
Administrador Unico
Apoderado
- Martin Garcia Maria Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1978 , F 128, S 8, H GC 43923, I/A 1 (25/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-24-35
Empresa: VERU LIEGENSCHAFT CANARIAS SL
Administrador Unico
- Martin Garcia Maria Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1320 , F 158, S 8, H GC 12811, I/A 13 (30/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-6-35
Información de MARTIN GARCIA MARIA MERCEDES
Mostramos los datos de MARTIN GARCIA MARIA MERCEDES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN GARCIA MARIA MERCEDES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos