VERISSIMO PEREIRA MARIO SERGIO
Informe ejecutivo de VERISSIMO PEREIRA MARIO SERGIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VERISSIMO PEREIRA MARIO SERGIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HELLONEXT ESPAÑA SL | Apoderado Mancomunado | 20/10/2023 | |
PETROTEC EQUIPAMIENTO PARA LA INDUSTRIA PETROLIFERA (ESPAÑA) SA | Consejero Delegado Solidario | 07/05/2012 | |
PETROTEC EQUIPAMIENTO PARA LA INDUSTRIA PETROLIFERA (ESPAÑA) SA | Consejero | 07/05/2012 |
VINCULACIONES DE VERISSIMO PEREIRA MARIO SERGIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VERISSIMO PEREIRA MARIO SERGIO
Empresa: HELLONEXT ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado
- Verissimo Pereira Mario Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45120 , F 156, S 8, H M 794003, I/A 5 (20/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-206-28
Consejero Delegado Solidario
- Verissimo Pereira Mario Sergio
Consejero
- Logrado Cabral Nuno Alexandre
- Simao Cabral Jose
- Verissimo Pereira Mario Sergio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24397 , F 40, S 8, H M 150770, I/A 33 (19/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-205-28
Consejero Delegado Solidario
- Verissimo Pereira Mario Sergio
Consejero
- Logrado Cabral Nuno Alexandre
- Simao Cabral Jose
- Verissimo Pereira Mario Sergio
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24397 , F 16, S 8, H M 150770, I/A 29 (05/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-197-28
Consejero Delegado Solidario
- Verissimo Pereira Mario Sergio
Consejero
- Verissimo Pereira Mario Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24397 , F 11, S 8, H M 150770, I/A 19 (07/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-93-28
Información de VERISSIMO PEREIRA MARIO SERGIO
Mostramos los datos de VERISSIMO PEREIRA MARIO SERGIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VERISSIMO PEREIRA MARIO SERGIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos