LOGRADO CABRAL NUNO ALEXANDRE
Informe ejecutivo de LOGRADO CABRAL NUNO ALEXANDRE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LOGRADO CABRAL NUNO ALEXANDRE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HELLONEXT ESPAÑA SL | Apoderado Mancomunado | 12/07/2023 | |
HELLONEXT ESPAÑA SL | Presidente | 11/05/2023 | |
HELLONEXT ESPAÑA SL | Consejero | 11/05/2023 | |
PETROTEC EQUIPAMIENTO PARA LA INDUSTRIA PETROLIFERA (ESPAÑA) SA | Consejero | 17/12/2010 |
VINCULACIONES DE LOGRADO CABRAL NUNO ALEXANDRE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOGRADO CABRAL NUNO ALEXANDRE
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Logrado Cabral Nuno Alexandre
- Simao Cabral Jose
- Verissimo Pereira Mario Sergio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24397 , F 40, S 8, H M 150770, I/A 33 (19/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-205-28
Empresa: HELLONEXT ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado
- Dos Santos Rigor Hugo Guilherme
- Logrado Cabral Nuno Alexandre
- Meira De Oliveira Rui Paulo Portela Epifanio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45120 , F 153, S 8, H M 794003, I/A 2 (12/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-136-28
Empresa: HELLONEXT ESPAÑA SL
Consejero
- Dos Santos Rigor Hugo Guilherme
- Logrado Cabral Nuno Alexandre
- Meira De Oliveira Rui Paulo Portela Epifanio
Presidente
- Logrado Cabral Nuno Alexandre
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45120 , F 150, S 8, H M 794003, I/A 1 (11/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-93-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Logrado Cabral Nuno Alexandre
- Simao Cabral Jose
- Verissimo Pereira Mario Sergio
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24397 , F 16, S 8, H M 150770, I/A 29 (05/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-197-28
Consejero Delegado
Consejero
- Baia Costa Rui Da Silva
- Logrado Cabral Nuno Alexandre
- Madeira Da Veiga Alves Joao Paulo
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24397 , F 10, S 8, H M 150770, I/A 17 (17/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-249-28
Información de LOGRADO CABRAL NUNO ALEXANDRE
Mostramos los datos de LOGRADO CABRAL NUNO ALEXANDRE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOGRADO CABRAL NUNO ALEXANDRE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos