VERGARA RUBIO FERNANDO
Informe ejecutivo de VERGARA RUBIO FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VERGARA RUBIO FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOLCLISUR SL | Administrador Concursal | 04/05/2009 |
VINCULACIONES DE VERGARA RUBIO FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VERGARA RUBIO FERNANDO
Empresa: POZO DE LA ALCAZABA SL
Administrador Unico
- Vergara Rubio Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2448, L 1361, F 62, S 8, H MA 39574, I/A 4 (20/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-206-29
Empresa: INMOBILIARIA NUEVA CASTAÑO SL
Administrador Unico
- Vergara Rubio Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3975, L 2886, F 3, S 8, H MA 6533, I/A 7 (17/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-228-29
Empresa: SOLCLISUR SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SOLCLISUR SL
Nif:B64328735
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Vergara Rubio Fernando
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MALAGA
Número:1
Juez / Ponente:ENRIQUE SANJUAN Y MUÑOZ
Fecha de Resolución:03/04/2009
Número Procedimiento Concursal:579/2009
Datos Registrales:
Tomo:
4455
Libro:
3364
Folio:
19
Hoja:
8-95612
Inscripción:
A
Fecha Inscripción04/05/2009
Registro:Registro Mercantil de Malaga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4455, L 3364, F 19, S 8, H MA 95612, I/A A (04/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-92-29
Información de VERGARA RUBIO FERNANDO
Mostramos los datos de VERGARA RUBIO FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VERGARA RUBIO FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos