VERDU CARBONELL JOSE ANTONIO
Informe ejecutivo de VERDU CARBONELL JOSE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VERDU CARBONELL JOSE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HOTANTE SL | Socio Unico | 14/02/2018 | |
HOTANTE SL | Administrador Unico | 11/08/2014 |
VINCULACIONES DE VERDU CARBONELL JOSE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VERDU CARBONELL JOSE ANTONIO
Empresa: CORP GALLERY SL
Liquidador
- Verdu Carbonell Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3820 , F 223, S 8, H A 142816, I/A 2 (03/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-219-03
Empresa: CORP GALLERY SL
Administrador Unico
- Verdu Carbonell Jose Antonio
Liquidador
- Verdu Carbonell Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3820 , F 223, S 8, H A 142816, I/A 2 (03/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-219-03
Empresa: HOTANTE SL
Socio Único
- Verdu Carbonell Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1359 , F 135, S 8, H A 9381, I/A 8 (14/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-38-03
Empresa: SEÑORIAL HOTELES SL
Apoderado Mancomunado
- Pujadas Ruiz David
- Verdu Carbonell Jose Antonio
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3056 , F 220, S 8, H A 55348, I/A 22 (15/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-16-03
Empresa: SEÑORIAL HOTELES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Verdu Carbonell Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3056 , F 220, S 8, H A 55348, I/A 19 (10/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-13-03
Empresa: SEÑORIAL HOTELES SL
Apoderado Mancomunado
- Verdu Carbonell Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3056 , F 220, S 8, H A 55348, I/A 18 (08/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-12-03
Empresa: CORP GALLERY SL
Administrador Unico
- Verdu Carbonell Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3820 , F 222, S 8, H A 142816, I/A 1 (22/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-248-03
Empresa: HOTANTE SL
Administrador Unico
- Verdu Carbonell Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1359 , F 134, S 8, H A 9381, I/A 7 (11/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-157-03
Información de VERDU CARBONELL JOSE ANTONIO
Mostramos los datos de VERDU CARBONELL JOSE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VERDU CARBONELL JOSE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos