VERDOY TORLA ALEJANDRO
Informe ejecutivo de VERDOY TORLA ALEJANDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VERDOY TORLA ALEJANDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAJA RURAL SAN ISIDRO DE VILAFAMES SCOOP DE CREDITO V. V | Mie.Cons.Rec | 03/10/2016 | |
CAJA RURAL SAN ISIDRO DE VILAFAMES SCOOP DE CREDITO V. V | Pre.Cons.Rec | 03/10/2016 | |
CAJA RURAL SAN ISIDRO DE VILAFAMES SCOOP DE CREDITO V | Mie.Cons.Rec | 12/07/2013 | |
CAJA RURAL SAN ISIDRO DE VILAFAMES SCOOP DE CREDITO V | Pre.Cons.Rec | 12/07/2013 |
VINCULACIONES DE VERDOY TORLA ALEJANDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VERDOY TORLA ALEJANDRO
Mie.Cons.Rec
- Garcia Meseguer Nicolas
- Montañes Benet Gabriel
- Torla Benages Maria Celina
- Verdoy Torla Alejandro
Pre.Cons.Rec
- Verdoy Torla Alejandro
Suplente
Tesorero Consejo Rector
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1655, L 1217, F 180, S 8, H CS 1969, I/A 61 (24/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-1-12
Mie.Cons.Rec
- Fabregat Mallasen Tomas
- Garcia Meseguer Nicolas
- Montañes Benet Gabriel
- Torla Benages Maria Celina
- Verdoy Torla Alejandro
Pre.Cons.Rec
- Verdoy Torla Alejandro
Sec.Cons.Rec
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 870, L 437, F 176, S 8, H CS 1969, I/A 50 (03/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-194-12
Mie.Cons.Rec
- Beltran Pons Francisco
- Mayo Andreu Jose
- Torla Benages Maria Celina
- Verdoy Torla Alejandro
Pre.Cons.Rec
- Verdoy Torla Alejandro
Suplente
Tesorero Consejo Rector
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 870, L 437, F 176, S 8, H CS 1969, I/A 50 (03/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-194-12
Mie.Cons.Rec
- Beltran Pons Francisco
- Mayo Andreu Jose
- Torla Benages Maria Celina
- Verdoy Torla Alejandro
Pre.Cons.Rec
- Verdoy Torla Alejandro
Suplente
Tesorero Consejo Rector
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 870, L 437, F 171, S 8, H CS 1969, I/A 43 (12/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-135-12
Mie.Cons.Rec
- Barreda Trilles Juan Tomas
- Mayo Andreu Jose
- Valero Valero Valeriano
- Verdoy Torla Alejandro
Pre.Cons.Rec
- Verdoy Torla Alejandro
Suplente
Tesorero Consejo Rector
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 870, L 437, F 171, S 8, H CS 1969, I/A 43 (12/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-135-12
Información de VERDOY TORLA ALEJANDRO
Mostramos los datos de VERDOY TORLA ALEJANDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VERDOY TORLA ALEJANDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos