TORLA BENAGES MARIA CELINA
Informe ejecutivo de TORLA BENAGES MARIA CELINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE TORLA BENAGES MARIA CELINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAJA RURAL SAN ISIDRO DE VILAFAMES SCOOP DE CREDITO V. V | Mie.Cons.Rec | 03/10/2016 | |
CAJA RURAL SAN ISIDRO DE VILAFAMES SCOOP DE CREDITO V. V | Sec.Cons.Rec | 03/10/2016 | |
CAJA RURAL SAN ISIDRO DE VILAFAMES SCOOP DE CREDITO V | Tesorero Consejo Rector | 12/07/2013 | |
CAJA RURAL SAN ISIDRO DE VILAFAMES SCOOP DE CREDITO V | Mie.Cons.Rec | 12/07/2013 |
VINCULACIONES DE TORLA BENAGES MARIA CELINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TORLA BENAGES MARIA CELINA
Mie.Cons.Rec
- Garcia Meseguer Nicolas
- Montañes Benet Gabriel
- Torla Benages Maria Celina
- Verdoy Torla Alejandro
Pre.Cons.Rec
Suplente
Tesorero Consejo Rector
- Torla Benages Maria Celina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1655, L 1217, F 180, S 8, H CS 1969, I/A 61 (24/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-1-12
Mie.Cons.Rec
- Fabregat Mallasen Tomas
- Garcia Meseguer Nicolas
- Montañes Benet Gabriel
- Torla Benages Maria Celina
- Verdoy Torla Alejandro
Pre.Cons.Rec
Sec.Cons.Rec
- Torla Benages Maria Celina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 870, L 437, F 176, S 8, H CS 1969, I/A 50 (03/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-194-12
Mie.Cons.Rec
- Beltran Pons Francisco
- Mayo Andreu Jose
- Torla Benages Maria Celina
- Verdoy Torla Alejandro
Pre.Cons.Rec
Suplente
Tesorero Consejo Rector
- Torla Benages Maria Celina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 870, L 437, F 176, S 8, H CS 1969, I/A 50 (03/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-194-12
Mie.Cons.Rec
- Beltran Pons Francisco
- Mayo Andreu Jose
- Torla Benages Maria Celina
- Verdoy Torla Alejandro
Pre.Cons.Rec
Suplente
Tesorero Consejo Rector
- Torla Benages Maria Celina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 870, L 437, F 171, S 8, H CS 1969, I/A 43 (12/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-135-12
Información de TORLA BENAGES MARIA CELINA
Mostramos los datos de TORLA BENAGES MARIA CELINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TORLA BENAGES MARIA CELINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos