VERDIER GARCIA ENRIQUE
Informe ejecutivo de VERDIER GARCIA ENRIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VERDIER GARCIA ENRIQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CRI RAMBLA TENERIFE SL | Administrador Mancomunado | 22/03/2023 | |
CRI RAMBLA TENERIFE SL | Apoderado Solidario | 28/03/2019 |
VINCULACIONES DE VERDIER GARCIA ENRIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VERDIER GARCIA ENRIQUE
Empresa: CRI RAMBLA TENERIFE SL
Administrador Mancomunado
- Baro Darias Manuel Luis
- Cano Camps Xavier
- Verdier Garcia Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3615 , F 27, S 8, H TF 62431, I/A 11 (22/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-62-38
Empresa: CRI RAMBLA TENERIFE SL
Apoderado Solidario
- Baro Darias Manuel Luis
- Cano Camps Xavier
- Perez Orribo Luis Fernando
- Verdier Garcia Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3615 , F 22, S 8, H TF 62431, I/A 2 (28/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-67-38
Empresa: MOTIVA MATRIX SPAIN SL
Administrador Solidario
- Garcia Rodriguez Carlos Saturnino
- Verdier Garcia Enrique
- Xavier Cano Camps
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3416 , F 124, S 8, H TF 56387, I/A 1 (29/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-4-38
Información de VERDIER GARCIA ENRIQUE
Mostramos los datos de VERDIER GARCIA ENRIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VERDIER GARCIA ENRIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos