GARCIA RODRIGUEZ CARLOS SATURNINO
Informe ejecutivo de GARCIA RODRIGUEZ CARLOS SATURNINO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GARCIA RODRIGUEZ CARLOS SATURNINO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OSSAFORMA SL | Socio Unico | 05/04/2021 | |
OSSAFORMA SL | Administrador Unico | 23/04/2014 |
VINCULACIONES DE GARCIA RODRIGUEZ CARLOS SATURNINO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA RODRIGUEZ CARLOS SATURNINO
Empresa: CRI RAMBLA TENERIFE SL
Administrador Unico
- Garcia Rodriguez Carlos Saturnino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3615 , F 26, S 8, H TF 62431, I/A 8 (08/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-33-38
Empresa: OSSAFORMA SL
Socio Único
- Garcia Rodriguez Carlos Saturnino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3323 , F 186, S 8, H TF 53506, I/A 4 (05/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-82-38
Empresa: CRI RAMBLA TENERIFE SL
Administrador Unico
- Garcia Rodriguez Carlos Saturnino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3615 , F 19, S 8, H TF 62431, I/A 1 (28/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-67-38
Empresa: MOTIVA MATRIX SPAIN SL
Administrador Solidario
- Garcia Rodriguez Carlos Saturnino
- Verdier Garcia Enrique
- Xavier Cano Camps
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3416 , F 124, S 8, H TF 56387, I/A 1 (29/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-4-38
Empresa: OSSAFORMA SL
Administrador Unico
- Garcia Rodriguez Carlos Saturnino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3323 , F 185, S 8, H TF 53506, I/A 1 (23/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-86-38
Información de GARCIA RODRIGUEZ CARLOS SATURNINO
Mostramos los datos de GARCIA RODRIGUEZ CARLOS SATURNINO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA RODRIGUEZ CARLOS SATURNINO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos