VERDET ABAD VICENTE RICARDO
Informe ejecutivo de VERDET ABAD VICENTE RICARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VERDET ABAD VICENTE RICARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAIXA RURAL TORRENT SCC VALENCIANA | Mie.Com.EjCR | 11/11/2019 | 09/01/2023 |
CAIXA RURAL TORRENT SCC VALENCIANA | Mie.Cons.Rec | 11/11/2019 | 09/01/2023 |
CAIXA RURAL TORRENT SCC VALENCIANA | Sec.Com.EjCR | 29/03/2021 | 09/01/2023 |
CAIXA RURAL TORRENT SCC VALENCIANA | Sec.Cons.Rec | 29/03/2021 | 09/01/2023 |
CAIXA RURAL TORRENT SCC VALENCIANA | Vsec C.Ej.CR | 11/11/2019 | 29/03/2021 |
CAIXA RURAL TORRENT SCC VALENCIANA | Vcs.Cons.Rec | 11/11/2019 | 29/03/2021 |
CAIXA RURAL TORRENT SCC VALENCIANA | Mie.Cons.Rec | 10/04/2015 | 11/11/2019 |
CAIXA RURAL TORRENT SCC VALENCIANA | Mie.Com.EjCR | 03/01/2017 | 11/11/2019 |
CAIXA RURAL TORRENT SCC VALENCIANA | Mie.Cons.Rec | 06/09/2010 | 10/04/2015 |
CAIXA RURAL TORRENT SCC VALENCIANA | Suplente | 06/09/2010 |
VINCULACIONES DE VERDET ABAD VICENTE RICARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VERDET ABAD VICENTE RICARDO
Empresa: CAIXA RURAL TORRENT SCC VALENCIANA
Mie.Com.EjCR
- Garcia Diego Vicente Jose
- March Brull Manuel
- Verdet Abad Vicente Ricardo
Mie.Cons.Rec
- Fajardo Muñoz Jose
- Garcia Diego Vicente Jose
- March Brull Manuel
- Peiro Ibañez Maria Empar
- Verdet Abad Vicente Ricardo
Sec.Com.EjCR
- Verdet Abad Vicente Ricardo
Sec.Cons.Rec
- Verdet Abad Vicente Ricardo
Vicepresidente Consejo Rector
Vicepresidente Comite Ejecutivo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10852, L 8131, F 66, S 8, H V 32421, I/A 278 (09/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-10-46
Empresa: CAIXA RURAL TORRENT SCC VALENCIANA
Mie.Com.EjCR
Mie.Cons.Rec
Pre.Cons.Rec
Pte.Com.EjCR
Sec.Com.EjCR
- Verdet Abad Vicente Ricardo
Sec.Cons.Rec
- Verdet Abad Vicente Ricardo
Vicepresidente Consejo Rector
Vcs.Cons.Rec
Vicepresidente Comite Ejecutivo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10852, L 8131, F 60, S 8, H V 32421, I/A 268 (29/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-64-46
Empresa: CAIXA RURAL TORRENT SCC VALENCIANA
Mie.Cons.Rec
Pre.Cons.Rec
Pte.Com.EjCR
Sec.Com.EjCR
Sec.Cons.Rec
Vicepresidente Consejo Rector
Vcs.Cons.Rec
- Verdet Abad Vicente Ricardo
Vicepresidente Comite Ejecutivo
Vsec C.Ej.CR
- Verdet Abad Vicente Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10852, L 8131, F 60, S 8, H V 32421, I/A 268 (29/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-64-46
Empresa: CAIXA RURAL TORRENT SCC VALENCIANA
Mie.Com.EjCR
- Garcia Diego Vicente Jose
- Verdet Abad Vicente Ricardo
Mie.Cons.Rec
- Aleixos Alapont Ignacio
- Garcia Diego Vicente Jose
- March Brull Manuel
- Palazon Bermell Maria Jose
- Ricart Alvarez Jaime
- Verdet Abad Vicente Ricardo
Pre.Cons.Rec
Sec.Cons.Rec
Suplente
Vicepresidente Consejo Rector
Vcs.Cons.Rec
- Verdet Abad Vicente Ricardo
Vsec C.Ej.CR
- Verdet Abad Vicente Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9975, L 7257, F 213, S 8, H V 32421, I/A 260 (11/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-221-46
Empresa: CAIXA RURAL TORRENT SCC VALENCIANA
Mie.Com.EjCR
- Juan Brull Joaquin
- Verdet Abad Vicente Ricardo
Mie.Cons.Rec
- Aleixos Alapont Ignacio
- Garcia Diego Vicente Jose
- Juan Brull Joaquin
- March Brull Manuel
- Palazon Bermell Maria Jose
- Verdet Abad Vicente Ricardo
Vsec C.Ej.CR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9975, L 7257, F 213, S 8, H V 32421, I/A 260 (11/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-221-46
Empresa: CAIXA RURAL TORRENT SCC VALENCIANA
Mie.Com.EjCR
- Verdet Abad Vicente Ricardo
Mie.Cons.Rec
Vsec C.Ej.CR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9959, L 7241, F 43, S 8, H V 32421, I/A 229 (03/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-7-46
Empresa: CAIXA RURAL TORRENT SCC VALENCIANA
Mie.Cons.Rec
- Aleixos Alapont Ignacio
- Garcia Diego Vicente Jose
- Juan Brull Joaquin
- March Brull Manuel
- Palazon Bermell Maria Jose
- Verdet Abad Vicente Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9294, L 6576, F 72, S 8, H V 32421, I/A 214 (10/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-72-46
Empresa: CAIXA RURAL TORRENT SCC VALENCIANA
Mie.Com.EjCR
Mie.Cons.Rec
- Carratala Pardo Jose Antonio
- Comos Morella Vicente
- Juan Brull Joaquin
- March Brull Manuel
- Ricart Marti Jose
- Verdet Abad Vicente Ricardo
Suplente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9294, L 6576, F 72, S 8, H V 32421, I/A 214 (10/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-72-46
Empresa: CAIXA RURAL TORRENT SCC VALENCIANA
Mie.Com.EjCR
Mie.Cons.Rec
- Carratala Pardo Jose Antonio
- Comos Morella Vicente
- Juan Brull Joaquin
- Puchol Cervera Gerardo Jose
- Ricart Marti Jose
- Verdet Abad Vicente Ricardo
Pre.Cons.Rec
Pte.Com.EjCR
Sec.Com.EjCR
Sec.Cons.Rec
Vicepresidente Consejo Rector
Vcs.Cons.Rec
Vicepresidente Comite Ejecutivo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8724, L 6011, F 203, S 8, H V 32421, I/A 149 (06/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-178-46
Empresa: CAIXA RURAL TORRENT SCC VALENCIANA
Suplente
- Escobar Sanchez Pedro
- Verdet Abad Vicente Ricardo
Vcs.Cons.Rec
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8724, L 6011, F 203, S 8, H V 32421, I/A 149 (06/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-178-46
Información de VERDET ABAD VICENTE RICARDO
Mostramos los datos de VERDET ABAD VICENTE RICARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VERDET ABAD VICENTE RICARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos