ANCHEL MENA MARIA TERESA
Informe ejecutivo de ANCHEL MENA MARIA TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ANCHEL MENA MARIA TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAIXA RURAL TORRENT SCC VALENCIANA | Apoderado | 31/07/2014 |
VINCULACIONES DE ANCHEL MENA MARIA TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANCHEL MENA MARIA TERESA
Empresa: CAIXA RURAL TORRENT SCC VALENCIANA
Apoderado Mancomunado
- Anchel Mena Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10852, L 8131, F 64, S 8, H V 32421, I/A 273 (19/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-77-46
Empresa: CAIXA RURAL TORRENT SCC VALENCIANA
Mie.Com.EjCR
- Anchel Mena Maria Teresa
- Monfort Ferrer Jesus
- Peiro Villarroya Vicente
Mie.Cons.Rec
Pre.Cons.Rec
Pte.Com.EjCR
Sec.Com.EjCR
Sec.Cons.Rec
Vicepresidente Consejo Rector
- Anchel Mena Maria Teresa
Vcs.Cons.Rec
Vicepresidente Comite Ejecutivo
- Anchel Mena Maria Teresa
Vsec C.Ej.CR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10852, L 8131, F 60, S 8, H V 32421, I/A 268 (29/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-64-46
Empresa: CAIXA RURAL TORRENT SCC VALENCIANA
Mie.Com.EjCR
Mie.Cons.Rec
Pre.Cons.Rec
Sec.Cons.Rec
Suplente
Vicepresidente Consejo Rector
- Anchel Mena Maria Teresa
Vcs.Cons.Rec
Vsec C.Ej.CR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9975, L 7257, F 213, S 8, H V 32421, I/A 260 (11/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-221-46
Empresa: CAIXA RURAL TORRENT SCC VALENCIANA
Mie.Com.EjCR
- Anchel Mena Maria Teresa
- Monfort Ferrer Jesus
- Peiro Villarroya Vicente
Mie.Cons.Rec
- Anchel Mena Maria Teresa
- Moncholi Pascual Maria De Los Desamparados
- Monfort Ferrer Jesus
- Peiro Villarroya Vicente
Pre.Cons.Rec
Pte.Com.EjCR
Sec.Com.EjCR
Sec.Cons.Rec
Vicepresidente Consejo Rector
- Anchel Mena Maria Teresa
Vicepresidente Comite Ejecutivo
- Anchel Mena Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9959, L 7241, F 43, S 8, H V 32421, I/A 229 (03/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-7-46
Empresa: CAIXA RURAL TORRENT SCC VALENCIANA
Apoderado Mancomunado
- Anchel Mena Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9294, L 6576, F 69, S 8, H V 32421, I/A 204 (31/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-149-46
Empresa: CAIXA RURAL TORRENT SCC VALENCIANA
Apoderado
- Anchel Mena Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9294, L 6576, F 69, S 8, H V 32421, I/A 203 (31/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-149-46
Empresa: CAIXA RURAL TORRENT SCC VALENCIANA
Mie.Com.EjCR
- Anchel Mena Maria Teresa
- Monfort Ferrer Jesus
- Polo Beso Alejandro
Mie.Cons.Rec
Pre.Cons.Rec
Pte.Com.EjCR
Sec.Com.EjCR
Sec.Cons.Rec
Vicepresidente Consejo Rector
- Anchel Mena Maria Teresa
Vcs.Cons.Rec
Vicepresidente Comite Ejecutivo
- Anchel Mena Maria Teresa
Vsec C.Ej.CR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9294, L 6576, F 68, S 8, H V 32421, I/A 197 (29/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-149-46
Empresa: CAIXA RURAL TORRENT SCC VALENCIANA
Mie.Cons.Rec
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9294, L 6576, F 62, S 8, H V 32421, I/A 171 (30/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-236-46
Empresa: CAIXA RURAL TORRENT SCC VALENCIANA
Mie.Com.EjCR
Mie.Cons.Rec
- Anchel Mena Maria Teresa
- Esteve Hernandez Rosa
- Medina Almerich Pascual
- Polo Beso Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9294, L 6576, F 62, S 8, H V 32421, I/A 171 (30/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-236-46
Información de ANCHEL MENA MARIA TERESA
Mostramos los datos de ANCHEL MENA MARIA TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANCHEL MENA MARIA TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos