VERDES VALLEJO TERESA PATRICIA
Informe ejecutivo de VERDES VALLEJO TERESA PATRICIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE VERDES VALLEJO TERESA PATRICIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARIANA UTRERA SA | Liquidador Mancomunado | 05/11/2018 | 09/02/2021 |
I-PESAME ON LINE SL | Secretario | 22/02/2013 | 09/07/2015 |
I-PESAME ON LINE SL | Consejero | 22/02/2013 | 09/07/2015 |
EXPLOTACIONES VERDES SL | Secretario | 20/01/2015 | |
EXPLOTACIONES VERDES SL | Consejero Delegado Mancomunado | 20/01/2015 | |
EXPLOTACIONES VERDES SL | Consejero | 20/01/2015 |
VINCULACIONES DE VERDES VALLEJO TERESA PATRICIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VERDES VALLEJO TERESA PATRICIA
Empresa: MARIANA UTRERA SA
Liquidador Mancomunado
- Sobrino Hernandez Javier
- Sobrino Verdes Jose Carlos
- Verdes Vallejo Teresa Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37917 , F 130, S 8, H M 92993, I/A 13 (05/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-217-28
Empresa: I-PESAME ON LINE SL
Consejero Delegado
Consejero
- Alcorta Arriola Maria Jose
- Bruque Tallon Sebastian
- Verdes Vallejo Teresa Patricia
Liquidador
Presidente
Secretario
- Verdes Vallejo Teresa Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5348 , F 168, S 8, H BI 61740, I/A 2 (09/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-134-48
Empresa: EXPLOTACIONES VERDES SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Verdes Vallejo Fernando Rafael
- Verdes Vallejo Francisco Javier
- Verdes Vallejo Jose Luis
- Verdes Vallejo Teresa Patricia
Consejero
- Verdes Vallejo Fernando Rafael
- Verdes Vallejo Francisco Javier
- Verdes Vallejo Jose Luis
- Verdes Vallejo Teresa Patricia
Presidente
Secretario
- Verdes Vallejo Teresa Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19788 , F 203, S 8, H M 348403, I/A 2 (20/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-18-28
Empresa: I-PESAME ON LINE SL
Consejero Delegado
Consejero
- Alcorta Arriola Maria Jose
- Bruque Tallon Sebastian Ernesto
- Verdes Vallejo Teresa Patricia
Presidente
Secretario
- Verdes Vallejo Teresa Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5348 , F 164, S 8, H BI 61740, I/A 1 (22/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-44-48
Información de VERDES VALLEJO TERESA PATRICIA
Mostramos los datos de VERDES VALLEJO TERESA PATRICIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VERDES VALLEJO TERESA PATRICIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos