VERDES VALLEJO JOSE LUIS
Informe ejecutivo de VERDES VALLEJO JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VERDES VALLEJO JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MANUSCRITICS SL | Socio Unico | 13/11/2019 | |
MANUSCRITICS SL | Administrador Unico | 08/04/2014 |
VINCULACIONES DE VERDES VALLEJO JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VERDES VALLEJO JOSE LUIS
Empresa: MANUSCRITICS SL
Socio Único
- Verdes Vallejo Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32100 , F 173, S 8, H M 577703, I/A 2 (13/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-223-28
Empresa: EXPLOTACIONES VERDES SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Verdes Vallejo Fernando Rafael
- Verdes Vallejo Francisco Javier
- Verdes Vallejo Jose Luis
- Verdes Vallejo Teresa Patricia
Consejero
- Verdes Vallejo Fernando Rafael
- Verdes Vallejo Francisco Javier
- Verdes Vallejo Jose Luis
- Verdes Vallejo Teresa Patricia
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19788 , F 203, S 8, H M 348403, I/A 2 (20/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-18-28
Empresa: MANUSCRITICS SL
Administrador Unico
- Verdes Vallejo Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32100 , F 172, S 8, H M 577703, I/A 1 (08/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-74-28
Información de VERDES VALLEJO JOSE LUIS
Mostramos los datos de VERDES VALLEJO JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VERDES VALLEJO JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos