VERDEGUER PUIG ENRIQUE
Informe ejecutivo de VERDEGUER PUIG ENRIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 25
Empresas inactivas: 13
CARGOS DE VERDEGUER PUIG ENRIQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALTA VELOCIDAD VITORIA-GASTEIZKO ABIADURA HANDIA SA | Consejero | 22/09/2014 | 22/09/2014 |
BARCELONA SAGRERA ALTA VELOCITAT SA | Consejero | 23/08/2012 | 20/11/2013 |
BARCELONA SAGRERA ALTA VELOCITAT SA | MRO.COMS.EJE | 10/09/2012 | 20/11/2013 |
BARCELONA SAGRERA ALTA VELOCITAT SA | Vicepresidente | 10/09/2012 | 20/11/2013 |
ALMERIA ALTA VELOCIDAD SA | Consejero | 13/02/2013 | 27/08/2013 |
ALMERIA ALTA VELOCIDAD SA | Vicepresidente | 13/02/2013 | 27/08/2013 |
LOGROÑO INTEGRACION DEL FERROCARRIL 2002 SA | Consejero | 14/08/2012 | 17/07/2013 |
LOGROÑO INTEGRACION DEL FERROCARRIL 2002 SA | Vicepresidente | 22/10/2012 | 17/07/2013 |
ALTA VELOCIDAD ALICANTE NODO DE TRANSPORTE SA | Consejero | 10/08/2012 | 06/06/2013 |
ALTA VELOCIDAD ALICANTE NODO DE TRANSPORTE SA | Vicepresidente | 20/08/2012 | 06/06/2013 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE VERDEGUER PUIG ENRIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VERDEGUER PUIG ENRIQUE
Consejero
- Arriola Lopez Ignacio Maria
- Diez Sarasola Mikel
- Gasco Gonzalo Ernesto-jose
- Niño Gonzalez Manuel
- Verdeguer Puig Enrique
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1477 , F 50, S 8, H VI 15247, I/A 9 (22/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-189-01
Consejero
- Catala Polo Rafael
- Niño Gonzalez Manuel
- Verdeguer Puig Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1477 , F 49, S 8, H VI 15247, I/A 5 (22/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-189-01
Empresa: BARCELONA SAGRERA ALTA VELOCITAT SA
Consejero
- Calvet Valera Damia
- Recoder Miralles Lluis
- Soldevila Garcia Pilar
- Verdeguer Puig Enrique
MRO.COMS.EJE
- Calvet Valera Damia
- Verdeguer Puig Enrique
Vicepresidente
- Recoder Miralles Lluis
- Verdeguer Puig Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41446 , F 130, S 8, H B 278808, I/A 42 (20/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-228-08
Empresa: ALMERIA ALTA VELOCIDAD SA
Consejero
- Gonzalez Navarro Jose Luis
- Verdeguer Puig Enrique
Vicepresidente
- Verdeguer Puig Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1395 , F 9, S 8, H AL 36543, I/A 15 (27/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-171-04
Consejero
- Verdeguer Puig Enrique
Vicepresidente
- Verdeguer Puig Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 530 , F 220, S 8, H LO 8284, I/A 37 (17/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-142-26
Consejero
- Verdeguer Puig Enrique
Vicepresidente
- Verdeguer Puig Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3666 , F 214, S 8, H A 77954, I/A 37 (06/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-111-03
Empresa: ZARAGOZA ALTA VELOCIDAD 2002 SA
Consejero
- Verdeguer Puig Enrique
Vicepresidente
- Verdeguer Puig Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3677 , F 85, S 8, H Z 31446, I/A 49 (04/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-108-50
Empresa: VALLADOLID ALTA VELOCIDAD 2003 SA
Consejero
- Verdeguer Puig Enrique
Vicepresidente
- Verdeguer Puig Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1427 , F 122, S 8, H VA 14476, I/A 36 (03/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-107-47
Empresa: GIJON AL NORTE SA
Consejero
- Aguilar Mediavilla Antonio
- Fernandez Pardo Pilar
- Gonzalez Arrate Ignacio
- Niño Gonzalez Manuel
- Verdeguer Puig Enrique
Vicepresidente
- Verdeguer Puig Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3062 , F 224, S 8, H AS 28046, I/A 32 (30/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-106-33
Empresa: PALENCIA ALTA VELOCIDAD SA
Consejero
- Verdeguer Puig Enrique
Vicepresidente
- Verdeguer Puig Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 429 , F 48, S 8, H P 5981, I/A 9 (28/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-105-34
VER MAS ACTOS
Información de VERDEGUER PUIG ENRIQUE
Mostramos los datos de VERDEGUER PUIG ENRIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VERDEGUER PUIG ENRIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos