AGUILAR MEDIAVILLA ANTONIO
Informe ejecutivo de AGUILAR MEDIAVILLA ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 25
Empresas inactivas: 15
CARGOS DE AGUILAR MEDIAVILLA ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
URMA XXI SL | Administrador Unico | 07/11/2018 | |
RENFE FABRICACION Y MANTENIMIENTO SA | Consejero | 26/01/2015 |
VINCULACIONES DE AGUILAR MEDIAVILLA ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AGUILAR MEDIAVILLA ANTONIO
Empresa: URMA XXI SL
Administrador Unico
- Aguilar Mediavilla Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21130 , F 210, S 8, H M 375175, I/A 5 (07/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-220-28
Empresa: INMOBILIARIA PARIS SA
Consejero
Representante
- Aguilar Mediavilla Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31073 , F 128, S 8, H M 211394, I/A 24 (18/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-185-28
Empresa: ARCO DUPLO SA
Consejero
REPR.143 RRM
- Aguilar Mediavilla Antonio
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43584 , F 105, S 8, H B 137479, I/A 67 (14/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-139-08
Consejero
- Aguilar Mediavilla Antonio
- Busemann Hans Andreas
- Rivero Menendez De Llano Luis Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28244 , F 199, S 8, H M 23338, I/A 257 (08/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-90-28
Empresa: LOGIRAIL SME SA
Consejero
- Aguilar Mediavilla Antonio
- Barrero Vazquez Berta
- Rivero Menendez De Llano Luis Guillermo
- Viejo Pesquera Carlos
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26323 , F 178, S 8, H M 67691, I/A 51 (05/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-90-28
Empresa: URMA XXI SL
Administrador Unico
- Aguilar Mediavilla Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21130 , F 210, S 8, H M 375175, I/A 4 (24/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-64-28
Consejero
- Aguilar Mediavilla Antonio
- Alegria Gallardo Valentin
- Rivero Menendez De Llano Luis Guillermo
Presidente
- Aguilar Mediavilla Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28012 , F 49, S 8, H M 68168, I/A 74 (25/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-22-28
Empresa: RAILSIDER LOGISTICA FERROVIARIA SA
Consejero
- Aguilar Mediavilla Antonio
- Celaya Gonzalez Jose-antonio
- Lozano Arribas Susana
- Rivero Menendez De Llano Luis Guillermo
Vicepresidente
- Aguilar Mediavilla Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2403 , F 109, S 8, H SS 30904, I/A 23 (25/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-22-20
Empresa: COMERCIAL DEL FERROCARRIL SA
Consejero
Presidente
- Aguilar Mediavilla Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27802 , F 225, S 8, H M 138631, I/A 93 (19/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-20-28
Empresa: RENFE MERCANCIAS SA
Apoderado
- Aguilar Mediavilla Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33837 , F 210, S 8, H M 575734, I/A 20 (15/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-243-28
VER MAS ACTOS
Información de AGUILAR MEDIAVILLA ANTONIO
Mostramos los datos de AGUILAR MEDIAVILLA ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AGUILAR MEDIAVILLA ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos